|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
XXXVIII 4846 Der Zimmerplatz von Eduard Averdieck im Borgesch (1842)
XXXVIII 4847 Ausweisung des Platzes des ehemaligen Teermagazins am Stadtdeich zum Zimmerplatz an Heinrich Wilhelm Müller, und die von... (1842-1845)
XXXVIII 4848 Abgewiesenes Gesuch des Zimmergesellen Leipholz um Konzession als Zimmermann (1844)
XXXVIII 4849 Gesuch von Johann Ludwig Wilhelm Lüttcke um die Konzession als Zimmermann (1844)
XXXVIII 4850 Verstöße der Außenmeister gegen die Satzungen des Zimmermeisteramtes, im speziellen des Zimmermannes Joh. Chr. Schlaaf w... (1844)
XXXVIII 4851 Konzessionierung Karl Peter Friedrich Sommers als Zimmermann (1844)
XXXVIII 4852 Konzessionierung von Joachim Christian Evers als Zimmermann als Nachfolger von Carl Alexander Rüdel (1847)
XXXVIII 4853 Konzessionierung von Weißgerber als Zimmermann als Nachfolger von Eduard Heinrich Rötger (1851)
XXXVIII 4854 Übertragung der Zimmermeister-Konzession Christoph Martin Wittenbechers auf seine Witwe am Grünendeich (1852)
XXXVIII 4855 Die Zimmerplätze Nr.9 und 11 von Franz Heinrich Fetterlein bezw. Johann Heinrich Hopfeldt auf dem Zimmerborgesch (1837)
XXXVIII 4856 Protest von Valentin Behringer gegen die Beschäftigung fremder Zimmergesellen in der Wagenfabrik von F.C. Lauenstein in ... (1858)
XXXVIII 4857 Abweisung des Gesuches von Johann Peter Heinrich Neuwerck um Konzession als Hauszimmermann (1858)
XXXVIII 4858 Abweisung des Gesuches von Johann Christian Friedrich Zapel um Konzession als Hauszimmermann (1859)
XXXVIII 4859 Konzessionierung von Johann Eduard Burczak als Hauszimmermann (1861)
XXXVIII 4860 Erteilung der Hauszimmermannskonzession an Heinr. Christ. Friedrich Koops (1861)
XXXVIII 4861 Konzessionierung von Johann Georg Werner als Zimmermann als Nachfolger von Johann Christoph Schlaaf (1861-1863)
XXXVIII 4862 Aufnahme des Hauszimmergesellen Karsten von Hacht in die Lade der Zimmergesellen (1862)
XXXVIII 4863 Konzessionierung von Joseph Ley als Hauszimmermann als Nachfolger von Joachim Christian Evers (1862)
XXXVIII 4864 Erteilung der Hauszimmerprofession an Friedrich Karl Peter Fischer (1863)
XXXVIII 4865 Abweisung des Gesuches von Georg Franz Schmitt um Erteilung der Konzession als Zimmermeister (1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|