|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
XXXVIII 4553 Erlaubnis für den Schuhmacher-Freimeister Nikolaus Hinrich Schildknecht in den Hilfswohnungen, zwei Gesellen halten zu d... (1843)
XXXVIII 4554 Erteilung der Konzession an Johann Daniel Stäcker, sein Schuhmachergewerbe mit Gesellen betreiben zu dürfen (1843)
XXXVIII 4555 Schuhmacherkonzession für Hans Peter Martin Zogbaum (1843)
XXXVIII 4556 Konzessionserteilung als Schuhmacher an Hein Ludwig Lüllau (1844)
XXXVIII 4557 Gesuch um Erteilung der Schuhmacherkonzession im Hammerbrook an Georg Friedrich Meyer (1844)
XXXVIII 4558 Abgewiesenes Gesuch Hans Hinrich Meyers, die Schuhmacher-Profession ausüben zu dürfen (1844)
XXXVIII 4559 Konzession zu einem Schuhmachergeschäft am Steindamm für F.P.M. Papier (1844)
XXXVIII 4560 Konzessionierung von Hans Heinrich Schmaljohann als Schuhmacher (1844)
XXXVIII 4561 Ungebührliches Benehmen des Schuhmachergesellen Joachim Schmidt bei der Auflage bei geöffneter Lade (1844)
XXXVIII 4562 Konzessionierung Jakob Peter Wilhelm Hertzigs als Schuhmacher (1845)
XXXVIII 4563 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Johannes Heinrich Hermann Trube (1845)
XXXVIII 4564 Konzessionierung Johann Karl Georg Fischers als Schuhmacher (1846)
XXXVIII 4565 Konzessionierung Kindts als Schuhmacher (1846)
XXXVIII 4566 Konzessionierung Ernst Wilhelm Justillers als Flickschuster (1848)
XXXVIII 4567 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Joseph Brandes als Nachfolger von Friedrich Philipp Martin Papier (1849-1850)
XXXVIII 4568 Konzessionierung von Johann Fricke als Schuhmacher. Konzession kassiert 1851 (1835)
XXXVIII 4569 Konzessionierung Friedrich Wilhelm Jaeckels als Schuhmacher als Nachfolger Johann Daniel Stäckers (1851-1852)
XXXVIII 4570 Gewährung einer temporären Konzession als Schuhmacher für J. Chr. W. Kühn (1852)
XXXVIII 4571 Gestattung der Übersiedlung Johann G. Schillings als Schuhmacher von Brandshof nach dem Stadtdeich (1852)
XXXVIII 4572 Zulassung von Johann Günther Schilling als Schuhmacher (1852)
XXXVIII 4573 Übertragung der Schuhmacherkonzession von Christian Binder auf Friedrich Deckert (1853)
XXXVIII 4574 Konzessionierung von Klaus Jakob Jutzi als Schuhmacher (1853)
XXXVIII 4575 Abgewiesenes Gesuch von C.E.W.T. Lock um Nachfolger in der Konzession des Schuhmachers August Andreas Kegel (1856)
XXXVIII 4576 Gesuch um Zulassung von Johann Hoss als Schuhmacher (1857)
XXXVIII 4577 Konzessionierung von Johann Hinrich Christian Zirig als Schuhmacher (1858)
XXXVIII 4578 Konzessionierung von Johann Diederich Hartje als Schuhmacher als Nachfolger von Johann Albrecht Glasshoff (1859)
XXXVIII 4579 Konzessionierung von August Heinrich Friedrich Meier am Stadtdeich Nr. 4 als Schuhmacher und Aufnahme als Schutzbürger (1859)
XXXVIII 4580 Konzessionierung von Wilhelm Julius Weinberg als Schuhmacher als Nachfolger von Ernst Wilhelm Justiller (1859)
XXXVIII 4581 Abweisung des Gesuches von Johann Georg Balzer um Zulassung als Schuhmacher (1860)
XXXVIII 4582 Zulassung von Klaus Hinrich Jürst als Damenschuhmacher (1860)
XXXVIII 4583 Gesuch von Karl Friedrich Paulick um Konzessionierung als Schuhmacher (1860)
XXXVIII 4584 Verbot der Ausübung der nicht konzessionierten Schuhmacherprofession durch H.A. Schiering (1860)
XXXVIII 4585 Kassation der Konzessionen von Jakob Friedrich Johann Hoßmann, Anton Christian Heinrich Klaws und Johann Jakob Schultz u... (1860)
XXXVIII 4586 Abweisung der Gesuches von Karl August Waelzer um Konzessionierung als Schuhmacher (1860)
XXXVIII 4587 Konzessionierung von Wilhelm Jasper Kruse als Schuhmacher (1861)
XXXVIII 4588 Konzessionierung von Hinrich Wilhelm Ferdinand Ladendorff als Schuhmacher (1861)
XXXVIII 4589 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Friedrich Pepper als Nachfolger von Ernst August Thomas (1861)
XXXVIII 4590 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Hermann Franz Nikolaus Bollhorn an Stelle von Karl Gottlieb John (1862)
XXXVIII 4591 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Christian Friedrich Butt an Stelle von Hermann Heinrich Burmester (1862)
XXXVIII 4592 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Friedrich August Heinrich Grosse an Stelle von Johann Heinrich Christian Quell (1862)
XXXVIII 4593 Nicht konzessionierter Betrieb der Schuhmacherprofession durch F.G.A. Jaensch (1862-1863)
XXXVIII 4594 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Heinrich Friedrich Konrad Jordan an Stelle von Ludolph Ludwig Christian Hahn (1862)
XXXVIII 4595 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Klaus Ludolph Langmaack (1862)
XXXVIII 4596 Betrieb der Schuhmacherkonzession ohne Konzession durch A. Lütcke (1862)
XXXVIII 4597 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Heinrich Friedrich August Pförtner an Stelle von Karl Martin Louis Jacobsen (1862)
XXXVIII 4598 Erteilung der Konzession als Schuhmacher an Adolph Anton Franz Schüller als Nachfolger von Friedrich Johann Daniel Hartu... (1862)
XXXVIII 4599 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Johann Heinrich Wilhelm Sitzmann (1862)
XXXVIII 4600 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Ludwig Friedrich Heinrich Birum an Stelle von Karl Wilhelm August Endner (1863)
XXXVIII 4601 Vorläufige Abweisung des Gesuches von Johann Philipp Diehl um Erteilung der Schuhmacherkonzession (1863)
XXXVIII 4602 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Karl Heinrich Heckel (1863)
XXXVIII 4603 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Friedrich Wilhelm Krumm an Stelle von Eduard Wesemüller (1863)
XXXVIII 4604 Gesuch von Karl Friedrich Anton Lahrmann um Erteilung der Schuhmacherkonzession an Stelle von Jakob Peter Wilh. Hertzig (1863)
XXXVIII 4605 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Karl Christian Ludwig Ernst genannt Meincke (1863)
XXXVIII 4606 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Karl Johann Friedrich Prahl an Stelle von Antin Heinrich Schlichtmann (1863)
XXXVIII 4607 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Thomas Hinrich Detlef Stuhr (1864)
XXXVIII 4608 Erteilung der Schuhmacherkonzession an August Karl Wilhelm Wegner (1864)
XXXVIII 4609 Erteilung der Schuhmacherkonzession an Johann Andreas Jakob Wiede (1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|