|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
XXXVIII 4466 Protest der Schlosser gegen die Konzessionierung von Johann Christian Plötz aus Stralsund (1835)
XXXVIII 4467 Ausübung der Schlosserei ohne Konzession durch den Schlossergesellen Hasselmann (1843)
XXXVIII 4468 Erteilung der Konzession einer Schiffsschlosserei an G.E. Klappenbach, Banksstraße 1 (1843)
XXXVIII 4469 Erteilung der Konzession als Mechanikus bezw. Schlosser an Friedrich Karl Klöpfer (1843-1844)
XXXVIII 4470 Die Schlosserkonzession von Johann Jakob Wilhelm Hoge am Stadtdeich (1844)
XXXVIII 4471 Konzession als Schlosser für J.A.F. Kämmerer (1844)
XXXVIII 4472 Einrichtung der Schlosserwerkstatt von Heinr. Sillius in der Beyerstraße Hof Nr. 5 (1844)
XXXVIII 4473 Konzessionierung Cay Heinrich Hildebrandts, hinter dem Strohhause, als Schlosser (1846)
XXXVIII 4474 Gesuch um Zulassung als Schlosser seitens Georg Leonhard Ferdinand Süßmann als Nachfolger von Ernst Heinrich von Ancken (1851)
XXXVIII 4475 Anlage einer Schlosserwerkstätte auf dem Platze von F.W. Zitzke in der Banksstraße Nr. 53 (1852)
XXXVIII 4476 Die Schlosserwerkstatt von J.H.T. Brauer in der Langenreihe Nr. 54 (1858)
XXXVIII 4477 Klage über unerlaubte Konkurrenz im Schlossergewerbe durch Ernst Friedrich Beer (1858)
XXXVIII 4478 Konzessionierung von Hans Christian Schütz, Stadtdeich Nr. 173, als Schlosser (1860)
XXXVIII 4479 Erteilung der Schlosserkonzessionierung an Wilhelm Christian Johann Becker als Nachfolger von C.E.M. Klappenbach in der ... (1861)
XXXVIII 4480 Abweisung des Gesuches von Christian Heinrich Friedrich Theodor Strübig um Konzessionierung als Schlosser (1861)
XXXVIII 4481 Die Schlosserwerkstatt von Ernst Friedrich Beer am Steindamm Nr. 77 (1862)
XXXVIII 4482 Erteilung der Schlosserkonzession an Johann Christian Kroos an Stelle von Johann Friedrich Christoph Bekker (1862)
XXXVIII 4483 Erteilung der Schlosserkonzession an Heinrich Seemann (1862)
XXXVIII 4484 Erteilung der Schlosserkonzession an Johann Schönfelder (1863)
XXXVIII 4485 Die Schlosserwerkstatt von Georg Ferdinand Leonhard Süssmann, Langereihe Nr. 4 (1863)
XXXVIII 4486 Erteilung der Schlosserkonzession an Peter Theodor Heinrich Verstraten an Stelle seines Vaters Ernst Verstraten (1863)
XXXVIII 4487 Erteilung der Schlosserkonzession an Johann Wilhelm Nikolaus Brauer (1864)
XXXVIII 4488 Erteilung der Schlosserkonzession an Johann Peter Brill (1864)
XXXVIII 4489 Die Schlosserwerkstatt von Hinrich Seemann auf dem Grundstück von August Alexander Marraun, Amsinckstraße Nr. 31 (1864)
XXXVIII 4490 Vorläufige Abweisung des Gesuchs von Karl Ferdinand Steinhöfel um Erteilung der Schlosserkonzession (1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|