|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
XXXVIII 4411 Schlachterkonzession für Johann Heinrich Thiele (1834)
XXXVIII 4412 Abgewiesenes Gesuch des Wurstmachers Johann Georg Bayer am Grünen Deich um Schlachterkonzession im Hammerbrook (1842-1844)
XXXVIII 4413 Konzessionierung von Johann Nikolaus Theodor Gülich als Wurstmacher im Bäckergang (1842)
XXXVIII 4414 Gesuch Johannes Karl Janssens um Erteilung der Schlachterkonzession (1842)
XXXVIII 4415 Abgewiesenes Gesuch von August Ferdinand Kohfahl um Erteilung einer Konzession zur Wurstmacherei und zum Viktualienhande... (1842)
XXXVIII 4416 Abgewiesenes Gesuch Jürgen Heinrich Meinzolts um Erteilung der Schlachterkonzession (1842)
XXXVIII 4417 Gesuch Johann Hinrich Bodes um Erteilung einer Schlachterkonzession auf dem Stadtdeich (1843.10)
XXXVIII 4418 Abgewiesenes Gesuch des Wurstmachers H.P. Iben um eine Schlachterkonzession daselbst (1843)
XXXVIII 4419 Übertragung der Schlachterkonzession von Johann Peter Mader auf seinen Schwiegersohn Joh. Died. Konr. Aug. Voigt (1843.08)
XXXVIII 4420 Überschreiten seiner Konzession durch den Wurstmacher Konrad Schaub auf der Langenreihe durch den Verkauf frischen Fleis... (1843)
XXXVIII 4421 Nicht genehmigtes Gesuch um Erteilung der Schlachterkonzession an Johann Wilhelm Allers (1844)
XXXVIII 4422 Das abgewiesene Gesuch Christian August Lexzows um Verleihung der Schlachterkonzession für den Hammerbrook (1844)
XXXVIII 4423 Gesuch von Jürgen Heinrich Meinzolt um die Schlachterkonzession (1844)
XXXVIII 4424 Gesuch von Andreas Adolph Köhn um Erteilung der Schlachterkonzession (1845)
XXXVIII 4425 Übertretung des Verbotes, frisches Fleisch zu verkaufen, durch den konzessionierten Wurstmacher C.H. Siemers (1845)
XXXVIII 4426 Schlachterkonzession für Johann Michael Rebhan am Stadtdeich (1846-1849)
XXXVIII 4427 Antrag von Theodor Trull am Grünen Deich auf Konzessionierung als Schlachter (1846)
XXXVIII 4428 Gesuche der konzessionierten Schlachter um ein Verbot des heimlichen Schlachtens (1834) sowie um Einschränkung der Schla...
XXXVIII 4429 Konzessionierung von Thomas Heller als Nachfolger von Hermann August Christian Lexow als Wurstmacher am Steindamm Nr. 14... (1848)
XXXVIII 4430 Erteilung der Konzession für eine Roßschlächterei an Karl Traustedt (1848)
XXXVIII 4431 Anlagen für die Wurstmacherei von Joh. Joach. Nikolaus Knaack im Grützmachergang (1852)
XXXVIII 4432 Erteilung der Wurstmacherkonzession an Diederich Joachim Steffens (1850)
XXXVIII 4433 Abgewiesenes Gesuch von E. Gramcko um Erteilung einer Schlachterkonzession (1851)
XXXVIII 4434 Konzessionierung Eduard Christian Ferdinand Werners als Schlachter im Hammerbrook (1851-1853)
XXXVIII 4435 Übertragung der Schlachterkonzession von Johann Heinrich David Weyrauch am Stadtdeich auf seinen Sohn Johann Nikolaus Au... (1851-1856)
XXXVIII 4436 Konzessionierungsgesuch von Jürgen Heinrich Meinzolt als Schlachter für den Hammerbrook (1852)
XXXVIII 4437 Konzessionierung von Heinrich Wilhelm Wassmanns als Schlachter als Nachfolger von Hans Brodersen Edding (1851)
XXXVIII 4438 Gewerbliche Anlagen auf dem Erbe des Wurstmachers Heinrich Kalb, Langereihe Nr. 90, und Mittelstraße Nr. 17 (1853-1855)
XXXVIII 4439 Gesuch von August Christian Friedrich Lexow um Erteilung einer Schlachterkonzession für den Hammerbrook (1853)
XXXVIII 4440 Bewerbungen von Karl Heinrich Daniel Behr, Christian August Wentzel, L.W. Willhöfft, H.M. Behrens, G. Bernhard, Johann M... (1856)
XXXVIII 4441 Einbau eines Wurstkessels bei dem Wurstmacher H.N. Grefe am Steindamm 117 (1856)
XXXVIII 4442 Anlegung eines Wurstkessels durch den Wurstmacher H. Henrich (1856)
XXXVIII 4443 Gesuch von H.C. Homann, hinterm Strohhause, um Zulassung als Wurstmacher (1856)
XXXVIII 4444 Abgewiesenes Gesuch von A. Lexow um Zulassung als Wurstmacher im Hammerbrook (1856)
XXXVIII 4445 Verordnung gegen die Misshandlung des Schlachtviehs (1856)
XXXVIII 4446 Abgewiesenes Gesuch von Heinrich Schwenger um Erteilung einer Schlachterkonzession (1856)
XXXVIII 4447 Konzessionierung von Heinrich Johann Christian Jacobsen bezw. Christian Rohde als Wurstmacher als Nachfolger von Hinrich... (1858-1859)
XXXVIII 4448 Erteilung der Konzession als Wurstmacher am Grünen Deich Nr. 42 an Johann Paul Theodor Trull (1858)
XXXVIII 4449 Abweisung des Gesuches von Johann Graef um Konzessionierung als Wurstmacher (1859)
XXXVIII 4450 Abweisung des Gesuches von Thomas Heller um Konzession als Wurstmacher (1859)
XXXVIII 4451 Zurückweisung des Gesuches Heinrich Christoph Homanns um Konzessionierung als Schlachter (1852)
XXXVIII 4452 Konzessionierung von Karl Gottlieb Konstantin Ritzel als Wurstmacher in der Brennerstraße Nr. 55 als Nachfolger von Herm... (1859)
XXXVIII 4453 Konzessionierung von Georg Friedrich Gustav Junge als Wurstmacher als Nachfolger von Christian Rohde (1860)
XXXVIII 4454 Konzessionierung von Heinrich Wilhelm Salomon Wollersen als Wurstmacher am Stadtdeich 121, als Nachfolger und Ehenachfol... (1860)
XXXVIII 4455 Verlegung der Schlachterei von August Christian Friedrich Lexowe von Brandshof nach der Banksstraße beim Grünen Deich (1862-1863)
XXXVIII 4456 Erteilung der Schlachterkonzession an Matthias Johannes Jacobsen an Stelle von Eduard Ferdinand Christian Werner (1863)
XXXVIII 4457 Gesuch des Wurstmachers Heinrich Kalb um Erteilung der Schlachterkonzession (1863-1864)
XXXVIII 4458 Erteilung der Wurstmacherkonzession an Adolph Christian Löfler an Stelle von Heinrich Wilhelm Salomon Wollersen (1863)
XXXVIII 4459 Erteilung der Konzession als Wurstmacher und Rauchfleischhändler an Gustav Adolph Tietze (1863)
XXXVIII 4460 Erteilung der Wurstmacherkonzession an Emil Hermann Leopold Ferdinand Wagner an Stelle von Adam Christian Löpler (1863)
XXXVIII 4461 Vorläufige Abweisung des Gesuches von Gustav Bernhard Gebser um Erteilung der Schlachterkonzession (1864)
XXXVIII 4462 Erteilung der Schlachterkonzession an Friedrich Heinrich Theodor Häfner (1864)
XXXVIII 4463 Erteilung der Schlachterkonzession an Ludwig Sternberger (1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|