|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
XXXVIII 4366 Konzessionierung von Heinrich Friedrich Gabriel Schröder als Schenkwirt Ecke Spaldingstraße und Heidenkampsweg (1859)
XXXVIII 4367 Erlaubnis zu Privatbällen bei J.H.D. Mertens Ecke Amsinck- und Spaldingstraße und bei J.J. Visser an der Kirchenallee Nr... (1858-1859)
XXXVIII 4368 Gesuch von Peter Martin Friedrich Wülffcken, hinter dem Strohhause, um Schankkonzession (1859)
XXXVIII 4369 Schließung der nicht konzessionierten Wirtschaften von P.H.J. Albinus, G. Koch, O.C. Schlimper, H. Framhein, A.A.T. Wund... (1860)
XXXVIII 4370 Konzessionierung von Peter Hansen als Schenkwirt, Sonninstraße 77 (1860-1861)
XXXVIII 4371 Konzessionierung von Hans Hinrich Christoph Jureit als Schenkwirt, Langereihe Nr. 11 (1860)
XXXVIII 4372 Konzessionierung von Klaus Hinrich Klock als Schenkwirt, Spaldingstraße 73 (1860)
XXXVIII 4373 Konzessionierung von Hans Peter Friedrich Klostermeier an der Banksstraße als Schenkwirt gegen Rückgabe seiner Konzessio... (1860)
XXXVIII 4374 Konzessionserteilung für Weinhandel und Weinschank an Johann Alfriedt Neustädt als Nachfolger von Wilhelm Eduard Friedri... (1860)
XXXVIII 4375 Konzessionierung der Schenk- und Tanzwirtschaft von Johann Heinrich Nikolaus Willmer auf Heidenkampsland (1860)
XXXVIII 4376 Konzessionierung von Johann Christoph Behn als Schenkwirt, Mittelstraße Nr. 46
XXXVIII 4377 Konzessionierung von Jochim Heinr. Asmus Clasen als Schenkwirt in der Amsinckstraße (1861)
XXXVIII 4378 Erteilung der Schankkonzession für St. Georg an G.L.W. Dannies, beim Lübeckertor Nr. 11 (1861-1863)
XXXVIII 4379 Konzessionierung von Ernst Nikolaus Peter Fehling zur Weinhandlung und Schenkwirtschaft, beim Spadenteich Nr. 5, als Nac... (1861)
XXXVIII 4380 Schließung der Gastwirtschaft von H.A. Jürgensen wegen rückständiger Schenkabgaben (1861)
XXXVIII 4381 Konzessionierung von August Ferdinand Lahl als Schenkwirt, Kirchenallee Nr. 20, als Nachfolger von Kord Hinrich Rose (1861)
XXXVIII 4382 Abweisung des Gesuches von Johann Lübcke, Banksstraße, um Erteilung der Schankkonzession (1861)
XXXVIII 4383 Erteilung der Wirtschaftskonzession an J.N. Scheel, Oberhafenstraße Nr. 2, und Verbot der nicht konzessionierten Wirtsch... (1861)
XXXVIII 4384 Konzessionierung der Schankwirtschaft von J.H. Schlie, Spaldingstraße 61 (1861)
XXXVIII 4385 Konzession zur Übernahme der Weinhandlung von Johann Alfried Neustädt an der Langenreihe 25 durch Johann Schween; Überna... (1861)
XXXVIII 4386 Erteilung der Konzession für Tanz- und Schankwirtschaft, Kirchenallee Nr. 41, an Heinrich Konrad Borges als Nachfolger v... (1862)
XXXVIII 4387 Erteilung der Schankkonzession an Heinrich Friedrich Jens Grote an Stelle von Heinrich Friedrich Buchholz (1862)
XXXVIII 4388 Beschwerde der Nachbarn über den Betrieb in dem Fuchs'schen Tanzsalon, Inhaber Jan Jürgens Visser bezw. H.C. Borges in d... (1862)
XXXVIII 4389 Erteilung der Konzession zur Weinhandlung und Schenkwirtschaft an Wilhelm Karl Christian Ehmk, Steindamm 161 (1863)
XXXVIII 4390 Erteilung der Schankkonzession an Johann Joachim Wilhelm Hartkop an Stelle von August Ferdinand Lahl an der Kirchenallee... (1863)
XXXVIII 4391 Verbot der von Karl Viktor Christian Friedrich Schröder in dem Lokal von C.F. Hildach am Schultzweg ohne Konzession betr... (1863)
XXXVIII 4392 Erteilung der Erlaubnis der Übernahme der Tanzwirtschaft von Johann Heinrich Nikolaus Willmer am Grünen Deich durch Karl... (1864)
XXXVIII 4393 Abweisung des Gesuches von Matthias Friedrich Hahn um Erteilung der Schankkonzession am Grünen Deich Nr. 53 als Nachfolg... (1864)
XXXVIII 4394 Erteilung der Schankkonzession an Heinrich Friedrich Theodor Meincke, Spaldingstraße 83, an Stelle von Heinr. Aug. Banse... (1864)
XXXVIII 4395 Erteilung der Schankkonzession an Johann Nikolaus August Weyrauch, Amsinckstraße Nr. 89 (1864)
XXXVIII 4396 Erteilung der Schankkonzession an Wilhelm August Kellinghusen, Schultzweg Nr. 26 (1865)
XXXVIII 4397 Erteilung der Schankkonzession an Johann Karl Emil Kossatz, Steindamm Nr. 185, als Kompagnon von Waltfried (1865)
XXXVIII 4398 Die Ausübung der Schenkfreiheit nach den neuen Gesetzen über Staatsangehörigkeit, Bürgerrecht und Gewerbewesen (1866)
XXXVIII 4399 Die konzessionierten Tanzwirte und theatralischen Veranstaltungen (1866)
XXXVIII 4400 Erteilung der Schank- und Tanzkonzession an Johann Friedrich Wilhelm Bornberg am Grünen Deich an Stelle von August Konra... (1867)
XXXVIII 4401 Bestrafung des Wirtes Nikolaus Moje am Steindamm Nr. 85 wegen Abhaltung einer nicht erlaubten Privatmaskerade (Kommissio... (1867)
XXXVIII 4402 Die Tanzwirtschaft von C.A.A. Jacob, Besenbinderhof Nr. 51, mit Überblick über die Geschichte der Wirtschaft (1868)
XXXVIII 4403 Erteilung der Schankkonzession an Christian Elisa Konrad Wissler, Repsoldstraße 37 (1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|