|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
XXXVIII 4316 Konzessionierung der Tanzwirtschaft von Christian Andreas August Jacob, beim Besenbinderhof Nr. 51 (Tivoli) als Nachfol... (1855-1857)
XXXVIII 4317 Beschwerde des Leiters des Tivolitheaters Th. Damm über die durch die Tanzmusik seines Nachbars A.C.A. Jakob hervorgeruf... (1855-1859)
XXXVIII 4318 Übertretung der Bestimmungen seiner Konzession durch Steffen Kahlcke, den Wirt im sog. Kleinen Trichter vor dem Steintor... (1855-1857)
XXXVIII 4319 Konzessionierung von Hans Peter Friedrich Klostermeier als Gastwirt am Grünen Deich (1855)
XXXVIII 4320 Konzessionierung der Krügerei von Wilhelm Alb. Jürg. Körner am Stadtdeich Nr. 44 (1855)
XXXVIII 4321 Konzessionierung von Friedr. Theodor Scharnweber als Schenkwirt (1855)
XXXVIII 4322 Übernahme der Tanz- und Schankwirtschaft von August Friedrich Steffen im Erbe von Fr. Lud. Grützmacher jetzt C.A.E. Mold... (1854)
XXXVIII 4323 Vom Schank- und Tanzwirt Heinrich Chr.-Ernst Witt ohne Erlaubnis veranstaltete Maskerade (1855)
XXXVIII 4324 Übertretungen seiner Konzessionsbedingungen durch den Tanz- und Schankwirt Ernst Wilhelm Diedrich am Holzdamm (1856-1858)
XXXVIII 4325 Gesuch von Louis Fries und Nik. Heinr. Meyer, eine Speisewirtschaft für die Arbeiter im Hammerbrook errichten zu dürfen (1856)
XXXVIII 4326 Die Konzessionierung der Schenkwirtschaft von Johann König, Steindamm Nr. 84, in Nachfolge von Johann Christian Karl Stu... (1856)
XXXVIII 4327 Die Verhältnisse der Wirtschaft des verstorbenen Johann Gottfried Lummert an der Kirchenallee Nr. 9 (1856)
XXXVIII 4328 Übergang der Konzession zu Gast- und Tanzwirtschaft im englischen Hause Ecke Spalding- und Amsinckstraße von Christian F... (1856-1858)
XXXVIII 4329 Konzessionierung der Tanz- und Schenkwirtschaft von Nikolaus Moje an der Großen Allee Nr. 16 (1856)
XXXVIII 4330 Klage über die laute Wirtschaft von F.F. Scharnweber in der Repsoldstraße (1856)
XXXVIII 4331 Überweisung des Gesuches der Witwe von Johann Christian Dümmatzen Friederike Dorothea geborene Rabe, Ecke Steindamm und ... (1857)
XXXVIII 4332 Überschreiten seiner Tanzkonzession durch den Gastwirt Klostermeyer am Grünen Deich (1857)
XXXVIII 4333 Erteilung der Erlaubnis zur Abhaltung von Bällen an J.H.D. Mertens, Wirt im Hotel zum englischen Hause (1857)
XXXVIII 4334 Übergang der Wirtschaftskonzession im Tivoli beim Besenbinderhof von J.P.T. Damm auf Friedrich Schmitz (1857)
XXXVIII 4335 Wirtschaftsbetriebe von Wilhelm Schröder und F. Wunderlich am Grünen Deich (1857)
XXXVIII 4336 Der Wirtschaftsbetrieb von Johann Friedrich August Schuster am Schultzweg Nr. 26 (1857-1859)
XXXVIII 4337 Betrieb einer Schenkwirtschaft Ecke Steindamm und Neue Straße durch August Voß ohne Konzession (1857-1858)
XXXVIII 4338 Beschwerde über den Betrieb in der Branntweinschenke von Joh. Heinr. Brandes am Steindamm 73 (1858)
XXXVIII 4339 Verbot der von G.L.W. Dannies am Kreuzweg ohne Konzession betriebenen Schankwirtschaft (1858-1859)
XXXVIII 4340 Abweisung der Gesuche von Johann Friedrich August Schuster und Joachim Heinrich Arnold Ehlen um Erteilung einer Wirtscha... (1858)
XXXVIII 4341 Betrieb einer Schankwirtschaft an der Spaldingstraße Nr. 70 durch Peter Hinrich Christian Gause ohne Konzession (1858)
XXXVIII 4342 Erlaubnis für den Gastwirt C.F.F. Gerhardt an der Kirchenallee Nr. 5 auf dem Exerzierplatz des Bürgermilitärs beim Lübec... (1858-1859)
XXXVIII 4343 Ball des St. Georger Bildungsvereins beim Gastwirt G.T. Lummert, Kirchenallee Nr. 9 (1858-1859)
XXXVIII 4344 Verbot einer von Klaus Harden in der Banksstraße Nr. 19 betriebenen Schankwirtschaft (1858)
XXXVIII 4345 Bau eines Tanzsalons durch den Wirt C.A.A. Jacob beim Besenbinderhof Nr. 51 (1858)
XXXVIII 4346 Erteilung der Schankkonzession an Heinrich Daniel Kähler am Stadtdeich Nr. 15 als Nachfolger von Ludwig Friedrich Bull (1858)
XXXVIII 4347 Gesuch von Steffen Kahlcke um Konzessionierung als Schenkwirt im Hammerbrook (1858)
XXXVIII 4348 Veranstaltung von Privatbällen bei dem Wirt Hans Peter Friedrich Klostermeier am Grünen Deich Nr. 53 (1858)
XXXVIII 4349 Verbot der von Dorothea Maria Körner, Sonninstraße Nr. 40, ohne Konzession betriebenen Schankwirtschaft (1858)
XXXVIII 4350 Betrieb einer Schankwirtschaft am Kreuzweg Nr. 7 durch Hans Joachim Köncke (1858)
XXXVIII 4351 Verbot der Tanzbelustigungen für Armenkinder bei dem Wirt G.T. Lummert (1858-1859)
XXXVIII 4352 Die Familienbälle beim Bierwirt J. Pappa am Besenbinderhof Nr. 40 (1858-1859)
XXXVIII 4353 Die dem Gastwirt Johann Friedrich Pfeiffer erteilten Tanzerlaubnisse, im speziellen die Tanzkurse des Tanzlehrers Julius... (1858-1862)
XXXVIII 4354 Klagen über den Betrieb in dem Tanzsalon von A.C.A. Jacob im Tivoli beim Besenbinderhof (1858-1859)
XXXVIII 4355 Übergang der Wirtschaftskonzession von Wilhelm Crampe, Kirchenallee Nr. 41, auf John Jürgen Visser (1858-1860)
XXXVIII 4356 Anlage eines neuen Destillierkessels beim Wirt F.W. Bargstädt am Steindamm Nr. 70 (1859)
XXXVIII 4357 Konzessionierung von Wilhelm Eduard Friedrich Burmester als Weinhändler in der Langenreihe 25 (1859)
XXXVIII 4358 Auskunft des Staatsarchivs über die Benennung der Gastwirtschaft Ecke Spaldingstraße und Heidenkampsweg "Zum alten Esel"... (1859)
XXXVIII 4359 Veranstaltung eines Privatballes der Arbeiter der Lauensteinschen Wagenfabrik in der Wirtschaft von Visser an der Kirche... (1859)
XXXVIII 4360 Konzessionierung von Joachim Hinrich Heins als Schankwirt, Spaldingstraße Nr. 65 (1859)
XXXVIII 4361 Veranstaltung von Privatbällen bei dem Wirt C.A.A. Jacob beim Besenbinderhof (1859-1860)
XXXVIII 4362 Übertragung der Konzession als Gastwirt Ecke Holzdamm und an der Alster von Nicolay Jürgensen auf Josua Pappa (1859)
XXXVIII 4363 Konzessionierung von Johann Heinrich Diedrich Friedrich Langenhop als Schankwirt am Grünen Deich als Nachfolger von Joha... (1859)
XXXVIII 4364 Konzessionierung von Klaus Heinrich Christian Piel als Schenkwirt Ecke Lindenstraße und Große Allee (1859)
XXXVIII 4365 Konzessionierung von Joachim Heinrich Schmidt als Schenkwirt in der Amsinckstraße am neuen Viehmarkt (1859)
XXXVIII 4366 Konzessionierung von Heinrich Friedrich Gabriel Schröder als Schenkwirt Ecke Spaldingstraße und Heidenkampsweg (1859)
XXXVIII 4367 Erlaubnis zu Privatbällen bei J.H.D. Mertens Ecke Amsinck- und Spaldingstraße und bei J.J. Visser an der Kirchenallee Nr... (1858-1859)
XXXVIII 4368 Gesuch von Peter Martin Friedrich Wülffcken, hinter dem Strohhause, um Schankkonzession (1859)
XXXVIII 4369 Schließung der nicht konzessionierten Wirtschaften von P.H.J. Albinus, G. Koch, O.C. Schlimper, H. Framhein, A.A.T. Wund... (1860)
XXXVIII 4370 Konzessionierung von Peter Hansen als Schenkwirt, Sonninstraße 77 (1860-1861)
XXXVIII 4371 Konzessionierung von Hans Hinrich Christoph Jureit als Schenkwirt, Langereihe Nr. 11 (1860)
XXXVIII 4372 Konzessionierung von Klaus Hinrich Klock als Schenkwirt, Spaldingstraße 73 (1860)
XXXVIII 4373 Konzessionierung von Hans Peter Friedrich Klostermeier an der Banksstraße als Schenkwirt gegen Rückgabe seiner Konzessio... (1860)
XXXVIII 4374 Konzessionserteilung für Weinhandel und Weinschank an Johann Alfriedt Neustädt als Nachfolger von Wilhelm Eduard Friedri... (1860)
XXXVIII 4375 Konzessionierung der Schenk- und Tanzwirtschaft von Johann Heinrich Nikolaus Willmer auf Heidenkampsland (1860)
XXXVIII 4376 Konzessionierung von Johann Christoph Behn als Schenkwirt, Mittelstraße Nr. 46
XXXVIII 4377 Konzessionierung von Jochim Heinr. Asmus Clasen als Schenkwirt in der Amsinckstraße (1861)
XXXVIII 4378 Erteilung der Schankkonzession für St. Georg an G.L.W. Dannies, beim Lübeckertor Nr. 11 (1861-1863)
XXXVIII 4379 Konzessionierung von Ernst Nikolaus Peter Fehling zur Weinhandlung und Schenkwirtschaft, beim Spadenteich Nr. 5, als Nac... (1861)
XXXVIII 4380 Schließung der Gastwirtschaft von H.A. Jürgensen wegen rückständiger Schenkabgaben (1861)
XXXVIII 4381 Konzessionierung von August Ferdinand Lahl als Schenkwirt, Kirchenallee Nr. 20, als Nachfolger von Kord Hinrich Rose (1861)
XXXVIII 4382 Abweisung des Gesuches von Johann Lübcke, Banksstraße, um Erteilung der Schankkonzession (1861)
XXXVIII 4383 Erteilung der Wirtschaftskonzession an J.N. Scheel, Oberhafenstraße Nr. 2, und Verbot der nicht konzessionierten Wirtsch... (1861)
XXXVIII 4384 Konzessionierung der Schankwirtschaft von J.H. Schlie, Spaldingstraße 61 (1861)
XXXVIII 4385 Konzession zur Übernahme der Weinhandlung von Johann Alfried Neustädt an der Langenreihe 25 durch Johann Schween; Überna... (1861)
XXXVIII 4386 Erteilung der Konzession für Tanz- und Schankwirtschaft, Kirchenallee Nr. 41, an Heinrich Konrad Borges als Nachfolger v... (1862)
XXXVIII 4387 Erteilung der Schankkonzession an Heinrich Friedrich Jens Grote an Stelle von Heinrich Friedrich Buchholz (1862)
XXXVIII 4388 Beschwerde der Nachbarn über den Betrieb in dem Fuchs'schen Tanzsalon, Inhaber Jan Jürgens Visser bezw. H.C. Borges in d... (1862)
XXXVIII 4389 Erteilung der Konzession zur Weinhandlung und Schenkwirtschaft an Wilhelm Karl Christian Ehmk, Steindamm 161 (1863)
XXXVIII 4390 Erteilung der Schankkonzession an Johann Joachim Wilhelm Hartkop an Stelle von August Ferdinand Lahl an der Kirchenallee... (1863)
XXXVIII 4391 Verbot der von Karl Viktor Christian Friedrich Schröder in dem Lokal von C.F. Hildach am Schultzweg ohne Konzession betr... (1863)
XXXVIII 4392 Erteilung der Erlaubnis der Übernahme der Tanzwirtschaft von Johann Heinrich Nikolaus Willmer am Grünen Deich durch Karl... (1864)
XXXVIII 4393 Abweisung des Gesuches von Matthias Friedrich Hahn um Erteilung der Schankkonzession am Grünen Deich Nr. 53 als Nachfolg... (1864)
XXXVIII 4394 Erteilung der Schankkonzession an Heinrich Friedrich Theodor Meincke, Spaldingstraße 83, an Stelle von Heinr. Aug. Banse... (1864)
XXXVIII 4395 Erteilung der Schankkonzession an Johann Nikolaus August Weyrauch, Amsinckstraße Nr. 89 (1864)
XXXVIII 4396 Erteilung der Schankkonzession an Wilhelm August Kellinghusen, Schultzweg Nr. 26 (1865)
XXXVIII 4397 Erteilung der Schankkonzession an Johann Karl Emil Kossatz, Steindamm Nr. 185, als Kompagnon von Waltfried (1865)
XXXVIII 4398 Die Ausübung der Schenkfreiheit nach den neuen Gesetzen über Staatsangehörigkeit, Bürgerrecht und Gewerbewesen (1866)
XXXVIII 4399 Die konzessionierten Tanzwirte und theatralischen Veranstaltungen (1866)
XXXVIII 4400 Erteilung der Schank- und Tanzkonzession an Johann Friedrich Wilhelm Bornberg am Grünen Deich an Stelle von August Konra... (1867)
XXXVIII 4401 Bestrafung des Wirtes Nikolaus Moje am Steindamm Nr. 85 wegen Abhaltung einer nicht erlaubten Privatmaskerade (Kommissio... (1867)
XXXVIII 4402 Die Tanzwirtschaft von C.A.A. Jacob, Besenbinderhof Nr. 51, mit Überblick über die Geschichte der Wirtschaft (1868)
XXXVIII 4403 Erteilung der Schankkonzession an Christian Elisa Konrad Wissler, Repsoldstraße 37 (1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|