|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
XXXVIII 4206 Konzessionierung von Wilhelm Eduard Fürst als Sattler und Riemer (1842)
XXXVIII 4207 Der Posamentierer Blasius Adam (1847)
XXXVIII 4208 Konzessionierung von Heinr. Theodor Löhmann als Sattler (1848)
XXXVIII 4209 Gesuch von J.J. Schreve um Erteilung der Riemer- und Sattlerkonzession an Stelle von Peter Stephan Bierkort (1851)
XXXVIII 4210 Niederlassung von Theodor Karl Koch als Riemer (1854)
XXXVIII 4211 Einrichtung einer Sattlerwerkstatt durch August Heinrich Eißmann am Steindamm Nr. 67 (1858)
XXXVIII 4212 Konzessionierung von Johann Ernst Christian Rieckmann als Riemer und Sattler (1858)
XXXVIII 4213 Konzessionierung von Johann Christian Adolph Hagemann als Nachfolger von Johann Martin Geertz (1861)
XXXVIII 4214 Vorläufige Abweisung des Gesuches von Heinrich Detlev Wilhelm Gosch um Erteilung der Sattlerkonzession (1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|