|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
_ Allgemeines (1814-1868)
_ Asphaltfabrik (1858-1865)
_ Badeanstalten (1847-1852)
_ Bäcker und Konditoren (1836-1865)
_ Barbiere, Friseure (1842-1862)
_ Bildhauer (1859)
_ Böttcher, Küper (1849-1863)
_ Brauer (1836-1856)
_ Brennereien, Destillationen, Spritfabriken (1839-1866)
_ Buchbinder (1844-1864)
_ Buchdrucker, Buchhandel (1842-1845)
_ Büchsenmacher (1861)
_ Bürstenbinder (1842.11)
_ Chemische Fabriken (1845-1861)
_ Drechsler (1847-1861)
_ Drogerie (1855)
_ Droschken (1845-1860)
_ Eisengießereien (1837-1850)
_ Eisenwarenhandlungen (1845-1861)
_ Essig- und Senffabrik (1842.08-1858)
_ Färbereien (1842.06-1862)
_ Fischhandel (1837-1862)
_ Gerberei (1858)
_ Glaser (1839-1863)
_ Goldschmiede, Goldarbeiter (1843-1863)
_ Grützmacher (1841-1855)
_ Holzhandel (1837-1842)
_ Hutmacher (1845-1864)
_ Instrumentenmacher (1861)
_ Kaffeerösterei (1858-1864)
_ Kerzengießer (1848-1865)
_ Kistenmacher (1845-1861)
_ Klempner (1838-1865)
_ Kochanstalt (1856-1858)
_ Korbmacher (1844-1865)
_ Krämer (1842.06-1864)
_ Kupferschmiede (1835-1863)
_ Lumpenhandel (1847)
_ Märkte (1847-1866)
_ Maler (1844-1865)
XXXVIII 4093 Die August Andreas Ahlers nicht gewährte Malerkonzession (1844)
XXXVIII 4094 Zulassung des Freimeisters des Maleramtes in Hamburg August Ahlers in St. Georg (1844)
XXXVIII 4095 Nicht gestatteter Malerbetrieb des nur in der Landherrenschaft der Geestlande konzessionierten J.P. Zuckarolli (1848)
XXXVIII 4096 Erteilung der Malerkonzession an Joh. Gerhard Diederich Tolck (1849)
XXXVIII 4097 Konzessionierung von Karl Heinrich Wilhelm Kesselhyt als Maler als Nachfolger von Rudolf Theodor Tillemann (1858-1859)
XXXVIII 4098 Bestrafung von F.L. Breitenbach und Kniesch wegen unerlaubter Ausübung des Malerhandwerks (1860)
XXXVIII 4099 Bestrafung des Tischlers C.S. Nadolsky wegen übernommener Malerarbeiten (1860)
XXXVIII 4100 Konzessionierung von Ignatius Karl Bernhard Ruscsack als Maler (1861)
XXXVIII 4101 Erteilung der Malerkonzession an Ludwig Adolph Friedrich Behncke (1864)
XXXVIII 4102 Erbauung einer Lackierwerkstatt durch Georg Heinrich Konrad Bornberg an der Kurzenstraße (Beyerstraße) Ecke der Mittelst... (1865)
XXXVIII 4103 Anlage eines Trockenofens durch den Lackierer Adolph Mart. Jul. Wölken, Brennerstr. 9 (1865)
_ Manufaktur- und Holländische Waren (1843-1863)
_ Maschinenfabriken (1843-1865)
_ Maurer (1844-1865)
_ Mineralwasserfabrik (1862-1865)
_ Müller (1846-1866)
_ Musiker (1842-1860)
_ Ölraffinerie, Ölfabrik (1838-1865)
_ Photographen (1844-1863)
_ Pochwerk (1859-1860)
_ Rade- und Stellmacher (1843-1864)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|