|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
_ Allgemeines (1814-1868)
_ Asphaltfabrik (1858-1865)
_ Badeanstalten (1847-1852)
_ Bäcker und Konditoren (1836-1865)
_ Barbiere, Friseure (1842-1862)
_ Bildhauer (1859)
_ Böttcher, Küper (1849-1863)
_ Brauer (1836-1856)
_ Brennereien, Destillationen, Spritfabriken (1839-1866)
_ Buchbinder (1844-1864)
_ Buchdrucker, Buchhandel (1842-1845)
_ Büchsenmacher (1861)
_ Bürstenbinder (1842.11)
_ Chemische Fabriken (1845-1861)
_ Drechsler (1847-1861)
_ Drogerie (1855)
_ Droschken (1845-1860)
_ Eisengießereien (1837-1850)
_ Eisenwarenhandlungen (1845-1861)
_ Essig- und Senffabrik (1842.08-1858)
_ Färbereien (1842.06-1862)
_ Fischhandel (1837-1862)
_ Gerberei (1858)
_ Glaser (1839-1863)
_ Goldschmiede, Goldarbeiter (1843-1863)
_ Grützmacher (1841-1855)
_ Holzhandel (1837-1842)
_ Hutmacher (1845-1864)
_ Instrumentenmacher (1861)
_ Kaffeerösterei (1858-1864)
_ Kerzengießer (1848-1865)
_ Kistenmacher (1845-1861)
_ Klempner (1838-1865)
_ Kochanstalt (1856-1858)
_ Korbmacher (1844-1865)
_ Krämer (1842.06-1864)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
XXXVIII 4039 Konzessionierung von Karl Friedrich Wilhelm Baehr als Gewürzkrämer, Langereihe Nr. 95, als Nachfolger von Hans Hinrich P... (1859)
XXXVIII 4040 Konzessionierung von Johann Justus Heinrich Bohne am Steindamm Nr. 33 als Gewürzwaren- und Fettwarenhändler als Nachfolg... (1859)
XXXVIII 4041 Abweisung des Gesuches von Heinrich Adolph Havemester um Konzessionierung als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 1 (1859)
XXXVIII 4042 Konzessionierung von Karl Friedrich Franck als Gewürzkrämer am Alsterweg (Schmilinskystraße) Nr. 31 (1859)
XXXVIII 4043 Konzessionierung Heinrich Adolf Havemesters als Nachfolger von Johann Friedrich Wilhelm Bohlmann als Gewürzkrämer in der... (1859)
XXXVIII 4044 Abschlägig beschiedenes Gesuch von Johann Julius Langhoff um Konzessionierung als Gewürzkrämer beim Strohhaus 1/2 (1859)
XXXVIII 4045 Gesuch von Heinrich Ludwig Daniel Harnack um Konzessionierung als Gewürzkrämer beim Strohhause 1/2 (1859)
XXXVIII 4046 Konzessionierung von Johann Wilhelm Mühlbach als Gewürzkrämer und Schenkwirt am Stadtdeich als Nachfolger seines Vaters ... (1859)
XXXVIII 4047 Konzessionierung von August Karl Albert Prien als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 1 und Nichtgenehmigung der Übertragun... (1859-1860)
XXXVIII 4048 Konzessionierung von Jürgen Heinrich Baas als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 29 als Nachfolger von August Friedrich Wi... (1860)
XXXVIII 4049 Beschwerde der Fettwarenhändler über das Hausieren Fremder mit Butter und Fettwaren (1860)
XXXVIII 4050 Abweisung des Gesuches von Karl Martin Friedrich Elvers, am Schultzweg eine Gewürzwarenhandlung anlegen zu dürfen (1860)
XXXVIII 4051 Abgewiesenes Gesuch von Hans Heydorn um Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung (1860)
XXXVIII 4052 Konzessionierung von Franz Heinrich Daniel Hoepner als Gewürzkrämer und Fettwarenhändler beim Strohhause Nr. 1 als Nachf... (1860)
XXXVIII 4053 Konzessionierung der Krämerei von Johann Karl Friedrich Meyer (1860)
XXXVIII 4054 Konzessionierung von Johann Christian Wilhelm Volckmann als Gewürzkrämer, Langereihe Nr. 95, als Nachfolger von Karl Fri... (1860)
XXXVIII 4055 Konzessionierung von Johann Rudolph Wernicke als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 23 als Nachfolger von Wilhelm Christia... (1860)
XXXVIII 4056 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession Langereihe Nr. 72 an Anton Friedrich Otto Borchardt als Nachfolger von Heinr. Ed. T... (1861)
XXXVIII 4057 Konzessionierung von Ernst Moritz Geyh als Gewürzkrämer in der Langenreihe Nr. 117 als Nachfolger von Joh. Andr. Wegener (1861)
XXXVIII 4058 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Heinrich Karl Johann Peter Malter, Banksstraße Nr. 23 (1861)
XXXVIII 4059 Erteilung der Konzession als Gewürzkrämer an Hans Joachim Friedrich Griem, Kirchenallee Nr. 42, als Nachfolger von J.J.V... (1862)
XXXVIII 4060 Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung an Otto Andreas Oertzen an Stelle von Hinrich Bernhardt Remstädt, ... (1862)
XXXVIII 4061 Konzessionierung von Christian Wilhelm Schnackenbeck als Gewürzkrämer, Langreihe Nr. 72, an Stelle von Anton Friedrich O... (1862)
XXXVIII 4062 Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung Schultzweg Nr. 11 an Johann Hermann Friedrich Stapelfeldt (1862)
XXXVIII 4063 Erteilung der Konzession als Gewürzkrämer an Garlef Suhr, Borgeschstraße (1862)
XXXVIII 4064 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Kaspar Werner, Borgeschstraße Nr. 48, als Nachfolger von H.C. Heidor... (1862)
XXXVIII 4065 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Emil Wilckens beim Strohhaus Nr. 44 an Stelle von Georg Friedrich Wi... (1862)
XXXVIII 4066 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Friedrich Vincent Becker, Neuestraße 45 (1863)
XXXVIII 4067 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Johann Rudolph Chemnitz an Stelle von Johann Karl Friedrich Meyer, Spaldingstraß... (1863)
XXXVIII 4068 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Johannes Andreas Friedrich Klärich an Stelle von Johann Karl Ludwig Hünten, Stad... (1863)
XXXVIII 4069 Konzessionierung von Christian Friedrich Wilhelm Jürgen Lehsten als Gewürzkrämer in der Repsoldstraße an Stelle von Joha... (1863)
XXXVIII 4070 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Johann August Friedrich Maxein (1863)
XXXVIII 4071 Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung am Schultzweg an Hermann Nikolaus Sohn (1863)
XXXVIII 4072 Erteilung der Krämerkonzession an Christian Heinrich Karl Arft in der Banksstraße (1864)
XXXVIII 4073 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Peter Hans Hardings an Stelle von Kaspar Werner (1864)
XXXVIII 4074 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Paul Krey an Stelle von Ernst Moritz Geyh, Langerreihe Nr. 117 (1864)
XXXVIII 4075 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Konrad Theodor Pröhl am Steindamm Nr. 94 (1864)
XXXVIII 4076 Erteilung der Krämer- und Krügerkonzession an Andreas Hinrich Christian Siemers, Hammerbrookstraße (1864)
XXXVIII 4077 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Georg Wilhelm Erdmann Stoessel, Brunnenstraße Nr. 22 (1864)
_ Kupferschmiede (1835-1863)
_ Lumpenhandel (1847)
_ Märkte (1847-1866)
_ Maler (1844-1865)
_ Manufaktur- und Holländische Waren (1843-1863)
_ Maschinenfabriken (1843-1865)
_ Maurer (1844-1865)
_ Mineralwasserfabrik (1862-1865)
_ Müller (1846-1866)
_ Musiker (1842-1860)
_ Ölraffinerie, Ölfabrik (1838-1865)
_ Photographen (1844-1863)
_ Pochwerk (1859-1860)
_ Rade- und Stellmacher (1843-1864)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|