|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
_ Allgemeines (1814-1868)
_ Asphaltfabrik (1858-1865)
_ Badeanstalten (1847-1852)
_ Bäcker und Konditoren (1836-1865)
_ Barbiere, Friseure (1842-1862)
_ Bildhauer (1859)
_ Böttcher, Küper (1849-1863)
_ Brauer (1836-1856)
_ Brennereien, Destillationen, Spritfabriken (1839-1866)
_ Buchbinder (1844-1864)
_ Buchdrucker, Buchhandel (1842-1845)
_ Büchsenmacher (1861)
_ Bürstenbinder (1842.11)
_ Chemische Fabriken (1845-1861)
_ Drechsler (1847-1861)
_ Drogerie (1855)
_ Droschken (1845-1860)
_ Eisengießereien (1837-1850)
_ Eisenwarenhandlungen (1845-1861)
_ Essig- und Senffabrik (1842.08-1858)
_ Färbereien (1842.06-1862)
_ Fischhandel (1837-1862)
_ Gerberei (1858)
_ Glaser (1839-1863)
_ Goldschmiede, Goldarbeiter (1843-1863)
_ Grützmacher (1841-1855)
_ Holzhandel (1837-1842)
_ Hutmacher (1845-1864)
_ Instrumentenmacher (1861)
_ Kaffeerösterei (1858-1864)
_ Kerzengießer (1848-1865)
_ Kistenmacher (1845-1861)
_ Klempner (1838-1865)
_ Kochanstalt (1856-1858)
_ Korbmacher (1844-1865)
_ Krämer (1842.06-1864)
XXXVIII 3989 Gründung einer Gewürzhandlung in der Neuenstraße Nr. 46 durch August Hockmeyer (1842.06)
XXXVIII 3990 Erteilung der Konzession als Gewürzkrämer an H.W.A. Barras (1843.10)
XXXVIII 3991 Konzessionierung von Wilhelmine und Juliane Diercks für eine Industriehandlung (1843.07)
XXXVIII 3992 Gesuch von H. Fölsch, keine neue Tee- oder Gewürzhandlung auf dem Steindamm zu konzessionieren (1843)
XXXVIII 3993 Konzessionierung der Gewürz- und Materialwarenhandlung von Gustav Ludwig Kappelhoff an der Langenreihe Nr. 2 (1844)
XXXVIII 3994 Anfrage, ob es erlaubt sei, mehrere Kramläden auf eine Konzession zu halten (1844)
XXXVIII 3995 Abgewiesene Gesuche von Joh. Ferd. Rudolph und August Rudolph Brügmann um Erteilung einer Konzession zur Gewürzhandlung ... (1844-1845)
XXXVIII 3996 Konzession für eine Fettwarenhandlung J.J. Strokarcks (1844)
XXXVIII 3997 Gesuch von Johann Friedrich Jakob Wunderlichs um Konzession zur Hökerei bzw. Krämerei (1844)
XXXVIII 3998 Übertragung der Krämerei und Fettwarenhandlung von Jakob Nikolaus Ferdinand Hildebrand auf J.F. Beckendorff (1845)
XXXVIII 3999 Das abgelehnte Gesuch von Johann Freidrich Beckendorff, beim Strohhause Nr. 24, seine Krügerei-Konzession in eine solche... (1845)
XXXVIII 4000 Erlaubnis zur Gründung eines Fettwarengeschäftes beim Strohhause an Jürgen Siemen, Abweisung desselben Gesuches J.F. Bec... (1845)
XXXVIII 4001 Konzessionierung der Krämerei und Hökerei von Johann Ernst Richter am Holzdamm (1845)
XXXVIII 4002 Konzession für ein Krämergeschäft an Diederich Friedrich Eduard Winterberg in der Mittelstraße (Rostockerstraße) (1845)
XXXVIII 4003 Gesuch von J.F.G. Barckhan Witwe um Konzessionierung zur Hökerei und Krämerei (1846)
XXXVIII 4004 Übertragung der Konzession zur Grünwarenhandlung Karl Andreas Gustav Frobeens in der Banksstraße auf J.E. Finner (1846)
XXXVIII 4005 Konzessionierung Adolph Friels als Gewürzwarenhändler am Stadtdeich als Nachfolger von Johann Jakob Fick (1846)
XXXVIII 4006 Konzession Karl Andreas Gustav Frobeens zu einem Kramladen in der Banksstraße (1846)
XXXVIII 4007 Konzessionierung der Hökerei von Joh. Heinrich Christian Petersen in der Banksstraße (1846)
XXXVIII 4008 Konzessionierung der Grünwarenhandlung von Karl Diedrich Volckmann am Stadtdeich und Grünen Deich (1846)
XXXVIII 4009 Konzessionierung der Steinzeughandlung von J.H. Wöllmer an der Steindammstwiete (1846)
XXXVIII 4010 Konzessionierung der Gewürzwarenhandlung von Georg Christian Matthaei beim Lübecker Tor Nr. 8 (1847)
XXXVIII 4011 Konzessionserteilung für eine Gewürzwarenhandlung an Johann Anton Joachim Persiehl bezw. seinen Sohn (1847-1850)
XXXVIII 4012 Konzessionierung der Hökerei Johann Jochim Schwartz in der Lindenstraße (1847)
XXXVIII 4013 Beschwerde über das Hausieren mit fremder Topf- und Steingutware (1847)
XXXVIII 4014 Konzessionierung von Ernst Venndt als Gewürzkrämer (1847)
XXXVIII 4015 Gewürzkrämerei von Johann Hinrich Beller (1848)
XXXVIII 4016 Abgewiesenes Gesuch von Georg Wilhelm Andreas Griese um Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung in der Lan... (1850)
XXXVIII 4017 Konzessionierung der Gewürzwarenhandlung von H.G.L. Piehl in der Kirchenallee als Nachfolger seines Vaters Ant. Dan. Pie... (1850)
XXXVIII 4018 Übergang der Krämerkonzession von Diederich Gottlieb Ferdinand Bartels (v. J. 1936) auf Karl Kuhlmann (1850)
XXXVIII 4019 Konzessionierung von Andreas Peter Heinrich Fries als Nachfolger von Joachim Christian Beller als Inhaber einer Gewürzwa... (1851)
XXXVIII 4020 Konzession für eine Gewürzwarenhandlung an Hinrich Lafrentz (1851)
XXXVIII 4021 Kramerkonzession von August Friedrich Wilhelm Musfeldt (1851)
XXXVIII 4022 Konzessionierung der Gewürz- und Farbewarenhandlung von Johann Christian Ludwig Lühr in der Borgeschstraße (1852)
XXXVIII 4023 Klage von E. Matthaei über unberechtigte Konkurrenz durch Hinr. Schierhold bei seiner Kramhandlung beim Lübeckertor (1852-1853)
XXXVIII 4024 Die von Johann Adolph Petersen ohne Konzession fortgeführte Krämerei und Fettwarenhandlung Johann Friedrich Beckendorffs... (1852)
XXXVIII 4025 Konzessionierung der Gewürzwarenhandlung von Johann Christian Ludwig Lühr in der Borgeschstraße 17 (1853)
XXXVIII 4026 Die Krämereikonzession von Johann Friedrich Beckendorff und Übergang derselben an C.W.A. Pott beim Strohhaus Nr.23 (1854-1858)
XXXVIII 4027 Die Gewürzwarenhandlung von Paul Krey in Nachfolge von Karl Andreas Gustav Frobeen an der Banksstraße Nr.64 (1855)
XXXVIII 4028 Konzessionierung von Johann Wilhelm Röbe als Nachfolger seines Vaters Johann Matthias Röbe als Krämer (1855)
XXXVIII 4029 Krämerei-Konzessionsgesuch für C.W.H. Schmidt (1855)
XXXVIII 4030 Konzessionierung der Gewürz- und Fettwarenhandlung von C.H. Rautenberg am Besenbinderhof Nr.57 als Nachfolger von Christ... (1856)
XXXVIII 4031 Übernahme der Gewürzwarenhandlung von Christoph Wilhelm Heinrich Schmidt am Spadenteich Nr. 1 durch Johann Heinrich Frie... (1856)
XXXVIII 4032 Abweisung des Gesuches von Johann Karl Friedrich Fick, eine Filiale seines Gewürzwarenhandels eröffnen zu dürfen, und Ve... (1857-1858)
XXXVIII 4033 Konzessionierung von Heinrich Eduard Theodor Brandt als Gewürz- und Fettwarenhändler an der Langenreihe als Nachfolger v... (1858)
XXXVIII 4034 Abschlägig beschiedenes Gesuch von Gustav Julius Theodor Franck, beim Strohhause Nr. 1/2 eine Gewürz- und Fettwarenhandl... (1858)
XXXVIII 4035 Abgewiesenes Gesuch von Johann Wilhelm Matthias Habenicht um Konzession als Gewürzkrämer beim Strohhaus Nr. 4 (1858)
XXXVIII 4036 Verlegung der Gewürzwarenhandlung von Christopher August Hoffmann vom Steindamm Nr. 163 nach der Böckmannstraße Nr. 31 (1858)
XXXVIII 4037 Konzessionierung von Carl Friedrich Marcus Landherr, Kirchenallee Nr. 42, als Gewürzkrämer als Nachfolger von Friedrich ... (1858)
XXXVIII 4038 Erteilung einer Krämereikonzession beim Strohhause an Christian Wilhelm Adolf Pott und Abweisung seines Gesuches wegen A... (1858-1859)
XXXVIII 4039 Konzessionierung von Karl Friedrich Wilhelm Baehr als Gewürzkrämer, Langereihe Nr. 95, als Nachfolger von Hans Hinrich P... (1859)
XXXVIII 4040 Konzessionierung von Johann Justus Heinrich Bohne am Steindamm Nr. 33 als Gewürzwaren- und Fettwarenhändler als Nachfolg... (1859)
XXXVIII 4041 Abweisung des Gesuches von Heinrich Adolph Havemester um Konzessionierung als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 1 (1859)
XXXVIII 4042 Konzessionierung von Karl Friedrich Franck als Gewürzkrämer am Alsterweg (Schmilinskystraße) Nr. 31 (1859)
XXXVIII 4043 Konzessionierung Heinrich Adolf Havemesters als Nachfolger von Johann Friedrich Wilhelm Bohlmann als Gewürzkrämer in der... (1859)
XXXVIII 4044 Abschlägig beschiedenes Gesuch von Johann Julius Langhoff um Konzessionierung als Gewürzkrämer beim Strohhaus 1/2 (1859)
XXXVIII 4045 Gesuch von Heinrich Ludwig Daniel Harnack um Konzessionierung als Gewürzkrämer beim Strohhause 1/2 (1859)
XXXVIII 4046 Konzessionierung von Johann Wilhelm Mühlbach als Gewürzkrämer und Schenkwirt am Stadtdeich als Nachfolger seines Vaters ... (1859)
XXXVIII 4047 Konzessionierung von August Karl Albert Prien als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 1 und Nichtgenehmigung der Übertragun... (1859-1860)
XXXVIII 4048 Konzessionierung von Jürgen Heinrich Baas als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 29 als Nachfolger von August Friedrich Wi... (1860)
XXXVIII 4049 Beschwerde der Fettwarenhändler über das Hausieren Fremder mit Butter und Fettwaren (1860)
XXXVIII 4050 Abweisung des Gesuches von Karl Martin Friedrich Elvers, am Schultzweg eine Gewürzwarenhandlung anlegen zu dürfen (1860)
XXXVIII 4051 Abgewiesenes Gesuch von Hans Heydorn um Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung (1860)
XXXVIII 4052 Konzessionierung von Franz Heinrich Daniel Hoepner als Gewürzkrämer und Fettwarenhändler beim Strohhause Nr. 1 als Nachf... (1860)
XXXVIII 4053 Konzessionierung der Krämerei von Johann Karl Friedrich Meyer (1860)
XXXVIII 4054 Konzessionierung von Johann Christian Wilhelm Volckmann als Gewürzkrämer, Langereihe Nr. 95, als Nachfolger von Karl Fri... (1860)
XXXVIII 4055 Konzessionierung von Johann Rudolph Wernicke als Gewürzkrämer beim Strohhause Nr. 23 als Nachfolger von Wilhelm Christia... (1860)
XXXVIII 4056 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession Langereihe Nr. 72 an Anton Friedrich Otto Borchardt als Nachfolger von Heinr. Ed. T... (1861)
XXXVIII 4057 Konzessionierung von Ernst Moritz Geyh als Gewürzkrämer in der Langenreihe Nr. 117 als Nachfolger von Joh. Andr. Wegener (1861)
XXXVIII 4058 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Heinrich Karl Johann Peter Malter, Banksstraße Nr. 23 (1861)
XXXVIII 4059 Erteilung der Konzession als Gewürzkrämer an Hans Joachim Friedrich Griem, Kirchenallee Nr. 42, als Nachfolger von J.J.V... (1862)
XXXVIII 4060 Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung an Otto Andreas Oertzen an Stelle von Hinrich Bernhardt Remstädt, ... (1862)
XXXVIII 4061 Konzessionierung von Christian Wilhelm Schnackenbeck als Gewürzkrämer, Langreihe Nr. 72, an Stelle von Anton Friedrich O... (1862)
XXXVIII 4062 Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung Schultzweg Nr. 11 an Johann Hermann Friedrich Stapelfeldt (1862)
XXXVIII 4063 Erteilung der Konzession als Gewürzkrämer an Garlef Suhr, Borgeschstraße (1862)
XXXVIII 4064 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Kaspar Werner, Borgeschstraße Nr. 48, als Nachfolger von H.C. Heidor... (1862)
XXXVIII 4065 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Emil Wilckens beim Strohhaus Nr. 44 an Stelle von Georg Friedrich Wi... (1862)
XXXVIII 4066 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Friedrich Vincent Becker, Neuestraße 45 (1863)
XXXVIII 4067 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Johann Rudolph Chemnitz an Stelle von Johann Karl Friedrich Meyer, Spaldingstraß... (1863)
XXXVIII 4068 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Johannes Andreas Friedrich Klärich an Stelle von Johann Karl Ludwig Hünten, Stad... (1863)
XXXVIII 4069 Konzessionierung von Christian Friedrich Wilhelm Jürgen Lehsten als Gewürzkrämer in der Repsoldstraße an Stelle von Joha... (1863)
XXXVIII 4070 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Johann August Friedrich Maxein (1863)
XXXVIII 4071 Erteilung der Konzession zu einer Gewürzwarenhandlung am Schultzweg an Hermann Nikolaus Sohn (1863)
XXXVIII 4072 Erteilung der Krämerkonzession an Christian Heinrich Karl Arft in der Banksstraße (1864)
XXXVIII 4073 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Peter Hans Hardings an Stelle von Kaspar Werner (1864)
XXXVIII 4074 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Paul Krey an Stelle von Ernst Moritz Geyh, Langerreihe Nr. 117 (1864)
XXXVIII 4075 Erteilung der Gewürzkrämerkonzession an Konrad Theodor Pröhl am Steindamm Nr. 94 (1864)
XXXVIII 4076 Erteilung der Krämer- und Krügerkonzession an Andreas Hinrich Christian Siemers, Hammerbrookstraße (1864)
XXXVIII 4077 Erteilung der Konzession zur Gewürzwarenhandlung an Georg Wilhelm Erdmann Stoessel, Brunnenstraße Nr. 22 (1864)
_ Kupferschmiede (1835-1863)
_ Lumpenhandel (1847)
_ Märkte (1847-1866)
_ Maler (1844-1865)
_ Manufaktur- und Holländische Waren (1843-1863)
_ Maschinenfabriken (1843-1865)
_ Maurer (1844-1865)
_ Mineralwasserfabrik (1862-1865)
_ Müller (1846-1866)
_ Musiker (1842-1860)
_ Ölraffinerie, Ölfabrik (1838-1865)
_ Photographen (1844-1863)
_ Pochwerk (1859-1860)
_ Rade- und Stellmacher (1843-1864)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|