|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
_ Allgemeines (1814-1868)
_ Asphaltfabrik (1858-1865)
_ Badeanstalten (1847-1852)
_ Bäcker und Konditoren (1836-1865)
_ Barbiere, Friseure (1842-1862)
_ Bildhauer (1859)
_ Böttcher, Küper (1849-1863)
_ Brauer (1836-1856)
_ Brennereien, Destillationen, Spritfabriken (1839-1866)
_ Buchbinder (1844-1864)
_ Buchdrucker, Buchhandel (1842-1845)
_ Büchsenmacher (1861)
_ Bürstenbinder (1842.11)
_ Chemische Fabriken (1845-1861)
_ Drechsler (1847-1861)
_ Drogerie (1855)
_ Droschken (1845-1860)
_ Eisengießereien (1837-1850)
_ Eisenwarenhandlungen (1845-1861)
_ Essig- und Senffabrik (1842.08-1858)
_ Färbereien (1842.06-1862)
_ Fischhandel (1837-1862)
_ Gerberei (1858)
_ Glaser (1839-1863)
_ Goldschmiede, Goldarbeiter (1843-1863)
_ Grützmacher (1841-1855)
_ Holzhandel (1837-1842)
_ Hutmacher (1845-1864)
_ Instrumentenmacher (1861)
_ Kaffeerösterei (1858-1864)
_ Kerzengießer (1848-1865)
_ Kistenmacher (1845-1861)
_ Klempner (1838-1865)
XXXVIII 3956 Konzessionierung von Johannes Peter Konrad Ehrenpfordt als Klempner als Nachfolger von Karl Hinrich Jakob Koch (1832) (1838)
XXXVIII 3957 Konzession für Samuel Georg Hahn als Mechaniker und Optiker (1844)
XXXVIII 3958 Nicht genehmigte Konzessionierung Wilhelm Bösches aus Neuhaus an der Oste als Klempner (1846)
XXXVIII 3959 Übertragung der Klempnerkonzession von Wilhelm Christopher Goos auf Christian Wilhelm Wahlers (1847)
XXXVIII 3960 Die Christian Wilhelm Wahlers als Nachfolger von Wilhelm Christopher Goos verliehene Klempner-Konzession (1847-1851)
XXXVIII 3961 Konzessionierung von Ludwig Konrad Meyer als Klempner (1848)
XXXVIII 3962 Übertragung der Klempnerkonzession von Johann Hermann Schröder am Stadtdeich auf Heinrich Friedrich Wessendorf (1848)
XXXVIII 3963 Konzessionierung von J.C.N. Janssen als Klempner als Nachfolger von Ernst Wilhelm Sicilius Lage Dallye (1851)
XXXVIII 3964 Konzessionierung von Johann Gottlieb Wilhelm Bergmann als Klempner (1852)
XXXVIII 3965 Klage des Klempners J.H. Reis in der Lindenstraße über nicht konzessionierte Konkurrenz (1853)
XXXVIII 3966 Konzessionierung von Ernst Friedrich Christian Wilhelm Räcke als Klempner 1822, gestrichen (1855)
XXXVIII 3967 Einrichtung der mechanischen Werkstatt von C.F. Weiße, Böckmannstraße Nr. 33 (1855)
XXXVIII 3968 Die konzessionierten Klempner (1856)
XXXVIII 3969 Neubau einer mechanischen Werkstatt durch Karl Heinrich Joachim Siems am Schultzweg (1856-1858)
XXXVIII 3970 Zulassung von Friedrich Wilhelm Jakob Bethmann als Klempner, Bergstraße Nr. 6, als Nachfolger von Johann Carl Wilhelm Br... (1857)
XXXVIII 3971 Anlage der Werkstätte des Mechanikers Julius Ludwig Steindorff, Brunnenstraße Nr. 21 (1859)
XXXVIII 3972 Konzessionierung von Johann Peter Wiekhorst als Klempner (1859)
XXXVIII 3973 Ausstellung eines ordentlichen Lehrattestes an Johannes Heinrich Christian Wichmann durch seinen Lehrherrn Klempnermeist... (1860)
XXXVIII 3974 Verbotene Ausübung der Klempnerprofession durch den Mechaniker H.F.L. Moldkow, Borgeschstraße 38 (1862)
XXXVIII 3975 Erteilung der Klempnerkonzession an Karl Julius Gerhard Möller (1863)
XXXVIII 3976 Erteilung der Klempnerkonzession an Joachim August Siegelka (1863)
XXXVIII 3977 Erteilung der Klempnerkonzession an Johann Hermann Andreas Lüdemann (1864)
XXXVIII 3978 Anlage einer mechanischen Werkstatt durch A.C. Voigt, Stiftstraße 69 (1864)
XXXVIII 3979 Erteilung der Klempnerkonzession an Johann Heinrich Christian Wichmann (1864)
XXXVIII 3980 Mechanikerwerkstatt von F.W. Meyer und J.H. Lüdemann am Schultzwege (1865)
_ Kochanstalt (1856-1858)
_ Korbmacher (1844-1865)
_ Krämer (1842.06-1864)
_ Kupferschmiede (1835-1863)
_ Lumpenhandel (1847)
_ Märkte (1847-1866)
_ Maler (1844-1865)
_ Manufaktur- und Holländische Waren (1843-1863)
_ Maschinenfabriken (1843-1865)
_ Maurer (1844-1865)
_ Mineralwasserfabrik (1862-1865)
_ Müller (1846-1866)
_ Musiker (1842-1860)
_ Ölraffinerie, Ölfabrik (1838-1865)
_ Photographen (1844-1863)
_ Pochwerk (1859-1860)
_ Rade- und Stellmacher (1843-1864)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|