|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
_ Allgemeines (1814-1868)
_ Asphaltfabrik (1858-1865)
_ Badeanstalten (1847-1852)
_ Bäcker und Konditoren (1836-1865)
_ Barbiere, Friseure (1842-1862)
_ Bildhauer (1859)
_ Böttcher, Küper (1849-1863)
_ Brauer (1836-1856)
_ Brennereien, Destillationen, Spritfabriken (1839-1866)
_ Buchbinder (1844-1864)
_ Buchdrucker, Buchhandel (1842-1845)
_ Büchsenmacher (1861)
_ Bürstenbinder (1842.11)
_ Chemische Fabriken (1845-1861)
_ Drechsler (1847-1861)
_ Drogerie (1855)
_ Droschken (1845-1860)
_ Eisengießereien (1837-1850)
_ Eisenwarenhandlungen (1845-1861)
_ Essig- und Senffabrik (1842.08-1858)
_ Färbereien (1842.06-1862)
_ Fischhandel (1837-1862)
_ Gerberei (1858)
_ Glaser (1839-1863)
XXXVIII 3908 Gesuch der konzessionierten Glaser, daselbst keine neuen Konzessionen zu vergeben (1839)
XXXVIII 3909 Gesuch von Franz Matthias Ludwig um Erteilung der Glaserkonzession (1857)
XXXVIII 3910 Konzessionierung von Georg Johann Friedrich Schulz als Glaser als Nachfolger von Johann Karl August Schmidt (1858)
XXXVIII 3911 Gesuch der konzessionierten Glaser, keine weiteren Konzessionen zu erteilen (1860)
XXXVIII 3912 Konzessionierung von Heinrich Wilhelm Theodor Viett als Glaser im Hammerbrook (1860)
XXXVIII 3913 Erteilung der Glaserkonzession an Heinrich Friedrich Christian Schmidt an Stelle von Franz Emanuel Bülow (1862)
XXXVIII 3914 Erteilung der Glaserkonzession an Christian Gottlieb Kähler an Stelle von R.W. Bremer (1863)
_ Goldschmiede, Goldarbeiter (1843-1863)
_ Grützmacher (1841-1855)
_ Holzhandel (1837-1842)
_ Hutmacher (1845-1864)
_ Instrumentenmacher (1861)
_ Kaffeerösterei (1858-1864)
_ Kerzengießer (1848-1865)
_ Kistenmacher (1845-1861)
_ Klempner (1838-1865)
_ Kochanstalt (1856-1858)
_ Korbmacher (1844-1865)
_ Krämer (1842.06-1864)
_ Kupferschmiede (1835-1863)
_ Lumpenhandel (1847)
_ Märkte (1847-1866)
_ Maler (1844-1865)
_ Manufaktur- und Holländische Waren (1843-1863)
_ Maschinenfabriken (1843-1865)
_ Maurer (1844-1865)
_ Mineralwasserfabrik (1862-1865)
_ Müller (1846-1866)
_ Musiker (1842-1860)
_ Ölraffinerie, Ölfabrik (1838-1865)
_ Photographen (1844-1863)
_ Pochwerk (1859-1860)
_ Rade- und Stellmacher (1843-1864)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|