|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
411-1 Patronat St. Georg (1779-1897)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1830.11.20-1868.07.15)
_ Organisation (1842-1868)
_ Patron (1857.03.07)
_ Beamte (1831-1869)
_ Büro (1816-1897)
_ Abrechnungen (1830-1868)
_ Abgaben (1831-1868)
_ Domänen (1844-1866)
_ Bevölkerung (1830-1868)
_ Personenstand (1830-1868)
_ Staatsangehörigkeit (1830-1874)
_ Fremde (1840-1865)
_ Vermessung (1844-1858)
_ Gewässer, Gräben (1823-1868)
_ Viehhaltung (1842-1867)
_ Fischerei (1840.05-1867)
_ Gerichtsverfassung und Rechtsprechung (1830.11.08-1867.06.28)
_ Zivilsachen (1815-1886.07.29)
_ Familienrechtliche Sachen (1830.11.09-1868)
_ Erbrechtliche Sachen (1779-1869)
_ Grundeigentum und Hypotheken (1832-1880)
_ Strafsachen (1843)
_ Öffentliche Ordnung (1839-1868)
_ Vereine und Interessentschaften (1833-1865)
_ Feuerlöschwesen und Feuerkassen (1833-1866)
_ Straßen, Wege, Brücken, Deiche (1824-1868)
_ Wasserversorgung (1836-1859)
_ Beleuchtungswesen (1842.02-1855)
_ Baupolizei (1815-1887)
_ Kirchliches (1833-1866)
_ Schulwesen (1832-1868)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1836-1866)
_ Kranken- und Sterbekassen (1842-1866)
_ Medizinalwesen (1806-1868)
_ Militärwesen (1782.10.28-1868)
_ Eisenbahnen (1839-1866)
_ Post und Telegraphie (1848-1868)
_ Gewerbe und Industrie (1814-1868)
_ Allgemeines (1814-1868)
_ Asphaltfabrik (1858-1865)
_ Badeanstalten (1847-1852)
_ Bäcker und Konditoren (1836-1865)
_ Barbiere, Friseure (1842-1862)
XXXVIII 3795 Das abgeschlagene Gesuch Christoph Kostes, die Barbierkonzession von N. Klodt auf dem Stadtdeich auf ihn zu übertragen (1842)
XXXVIII 3796 Übertragung der Barbierkonzession von Johann Wilhelm Knoll auf seine Witwe Louise Christine Johanna (1850)
XXXVIII 3797 Abweisung des Gesuches von Georg Rögener um Erteilung der Konzession als Friseur (1862)
_ Bildhauer (1859)
_ Böttcher, Küper (1849-1863)
_ Brauer (1836-1856)
_ Brennereien, Destillationen, Spritfabriken (1839-1866)
_ Buchbinder (1844-1864)
_ Buchdrucker, Buchhandel (1842-1845)
_ Büchsenmacher (1861)
_ Bürstenbinder (1842.11)
_ Chemische Fabriken (1845-1861)
_ Drechsler (1847-1861)
_ Drogerie (1855)
_ Droschken (1845-1860)
_ Eisengießereien (1837-1850)
_ Eisenwarenhandlungen (1845-1861)
_ Essig- und Senffabrik (1842.08-1858)
_ Färbereien (1842.06-1862)
_ Fischhandel (1837-1862)
_ Gerberei (1858)
_ Glaser (1839-1863)
_ Goldschmiede, Goldarbeiter (1843-1863)
_ Grützmacher (1841-1855)
_ Holzhandel (1837-1842)
_ Hutmacher (1845-1864)
_ Instrumentenmacher (1861)
_ Kaffeerösterei (1858-1864)
_ Kerzengießer (1848-1865)
_ Kistenmacher (1845-1861)
_ Klempner (1838-1865)
_ Kochanstalt (1856-1858)
_ Korbmacher (1844-1865)
_ Krämer (1842.06-1864)
_ Kupferschmiede (1835-1863)
_ Lumpenhandel (1847)
_ Märkte (1847-1866)
_ Maler (1844-1865)
_ Manufaktur- und Holländische Waren (1843-1863)
_ Maschinenfabriken (1843-1865)
_ Maurer (1844-1865)
_ Mineralwasserfabrik (1862-1865)
_ Müller (1846-1866)
_ Musiker (1842-1860)
_ Ölraffinerie, Ölfabrik (1838-1865)
_ Photographen (1844-1863)
_ Pochwerk (1859-1860)
_ Rade- und Stellmacher (1843-1864)
_ Reepschläger (1842.10-1863)
_ Reitendiener (1850)
_ Sägemühle, Sägereien (1842-1865)
_ Sattler, Riemer, Posamentierer (1842-1864)
_ Schankkonzessionen (1833-1868)
_ Schlachter und Wurstmacher (1834-1864)
_ Schlosser (1835-1864)
_ Schmiede (1835-1865)
_ Schneider (1839-1864)
_ Schokoladenfabrik (1865)
_ Schornsteinfeger (1846-1860)
_ Schuhmacher (1835-1864)
_ Seifenfabriken (1835-1866)
_ Steinkohlenhandel, Steinkohlenträger (1853-1867)
_ Steinmetzen (1846-1863)
_ Tabakhandel (1842-1851)
_ Theater und Schaustellungen (1838-1868)
_ Tischler (1830-1865)
_ Töpfer (1837-1864)
_ Uhrmacher (1845-1864)
_ Wagenbau (1843-1866)
_ Wattefabrik (1857-1860)
_ Zementfabrik (1859-1865)
_ Zimmerleute (1837-1864)
_ Zuckersieder (1842-1865)
_ Zündwarenfabriken (1855)
_ Parlamentswahlen (1850-1859)
411-2 Patronat St. Pauli (mit Landherrenschaft Hamburger Berg) (1699-1883)
412 Geestlande
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|