|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
11 Regierung
111 Senatskollegium
112 Regierungsorgane unter französischer Verfassung (1807-1815.12.31)
113 Regierungsorgane unter nationalsozialistischer Verfassung (1899-1954)
113-2 Innere Verwaltung (1933-1942)
113-3 Verwaltung für Wirtschaft, Technik und Arbeit (1933-1937)
113-5 Staatsverwaltung - Allgemeine Abteilung (1899-1949)
113-6 Staatsverwaltung - Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Sozialabteilung (1939.09.27-1952.02.29)
_ Verwaltungsakten (1939.11.08-1944.07.11)
_ Einzelfälle (1939.09.27-1952.02.29)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 1600 entries)
1602 Eigentümer: A.G. Kidston & Parker Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Breme... (1941.08.11-1941.08.18)
1129 Eigentümer: Bryant & May Ltd, London
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Maschinenteile
Immobilien... (1941.08.11-1941.09.10)
1621 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Gerhard Rickmann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Balmoralgrani... (1941.08.11-1941.10.07)
1630 Eigentümer: Les Fils de Ferd. Kron, Every Petit Bourg, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Paul Grosser, Hamburg
Ort: H... (1941.08.11-1941.10.14)
1613 Eigentümer: Geo.S. Yates & Co, Liverpool
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Tabak
Immobilien: -
Unte... (1941.08.12-1941.09.20)
1175 Eigentümer: Hans Israel, Melbourne
Pfleger: Dr. Hermann Naumann, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen:... (1941.08.12-1942.02.24)
1131 Eigentümer: Thonet-Mundus, Bielitz, und eventuell weitere Beteiligte
Pfleger: -
Ort: Hamburg
Waren: Stuhlmöbel
Immob... (1941.08.13-1941.08.21)
1604 Eigentümer: Jepa Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Weihnachtsb... (1941.08.13-1941.09.26)
1605 Eigentümer: Mercantile Bank of India, Singapur, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Brem... (1941.08.15-1941.08.29)
1606 Eigentümer: Geo.H. Penney & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
Ware... (1941.08.15-1941.08.29)
1607 Eigentümer: Siemssen & Co, Hongkong, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleg... (1941.08.15-1941.08.29)
1608 Eigentümer: Martins Bank Ltd, Liverpool, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
War... (1941.08.16-1941.08.29)
1146 Eigentümer: Hedwig Self geb. Martini, London
Pfleger: -
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen: -
Konten: -
Be... (1941.08.16-1941.09.04)
1135 Eigentümer: Rownson, Drew & Clydesdale Ltd, London
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: sanitäres St... (1941.08.16-1941.09.05)
918 Eigentümer: Paula Seligmann, Willy Lang und unbekannte Eigentümer
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.08.16-1941.09.16)
1617 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremerhaven
Waren: Gewebe au... (1941.08.18-1941.08.29)
1609 Eigentümer: David Jones Ltd, Sydney, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: No... (1941.08.18-1941.08.30)
917 Eigentümer: Alfred Benno Dohrsbock und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Umzu... (1941.08.18-1941.09.15)
1610 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Fahrrads... (1941.08.19-1941.08.30)
1611 Eigentümer: Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Hamburg und Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. We... (1941.08.19-1941.09.16)
1143 Eigentümer: Lewis Hawkins & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Ware... (1941.08.19-1942.08.08)
1615 Eigentümer: Standard Bank of South Africa und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamburg
War... (1941.08.20-1941.08.24)
1614 Eigentümer: D.W. Greenhough & Son Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Breme... (1941.08.20-1941.10.08)
1136 Eigentümer: Siegmund Webelmann, Pau, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Johannes Hets, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Ri... (1941.08.20-1941.10.10)
1620 Eigentümer: Charles Morgan & Co Ltd, London und Buenos Aires, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Ernst Andersen, Hambur... (1941.08.21-1941.08.27)
1141 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Ernst Julius Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kakao... (1941.08.21-1941.09.09)
1138 Eigentümer: A. Pillet & Co, Paris
Pfleger: Otto Sax
Ort: Hamburg
Waren: nicht bekannt
Immobilien: -
Unternehmen: -
... (1941.08.21-1944.05.26)
1137 Eigentümer: Manufacture de Bideaux A. Sidoux, Saint Quentin
Pfleger: Otto Sax, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Baumwolle
... (1941.08.21-1944.06.16)
1612 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Albako-Kakaopulver... (1941.08.22-1941.09.12)
1130 Eigentümer: Michel Michelsen, Bombay
Pfleger: Dr. Kurt Mittelstein, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehm... (1941.08.22-1941.09.24)
1624 Eigentümer: J.A. Ewing & Co Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.08.23-1941.08.24)
1625 Eigentümer: Bankhaus Guiness, Mahon & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Br... (1941.08.23-1941.08.29)
1626 Eigentümer: R. Dundas Smith & Sons, H. Greiff, beide Sydney, und weitere Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Or... (1941.08.23-1941.08.29)
1139 Eigentümer: Etablissements Kuhlmann, Paris
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Farbe
Immobilien: -... (1941.08.23-1942.02.06)
1627 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Toilette... (1941.08.26-1941.08.30)
1145 Eigentümer: Bertha Roedler geb. Hoff, Alberta, Otto Roedler, Aid-Vopore, sowie die Kinder des Edward Hoff, Berkeley
Pfl... (1941.08.26-1941.09.04)
1140 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Berechtigte
Pfleger: Hans Lexzau, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Leere Eichenfässe... (1941.08.26-1941.09.20)
1629 Eigentümer: S. Hoffnung & Co, London und Brisbane, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Ahrens, Bremen
Ort: Bremen
... (1941.08.27-1941.09.04)
1633 Eigentümer: Mercantile Bank Ltd, Madras, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
War... (1941.08.28-1941.09.11)
1154 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer
Pfleger: Dr. Kai Neckels, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Umzugsgut
Immobilien: -
Unt... (1941.08.28-1941.10.20)
1631 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Stühle der Mar... (1941.08.29-1941.09.11)
1632 Eigentümer: Meger, Twentyham & Co Ltd, Bank Guiness, Mahon & Co, beide London und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Er... (1941.08.29-1941.09.11)
1634 Eigentümer: Henry Waugh & Co Ltd, Singapur
Pfleger: Otto Laeisz, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Schiefertafeln
Immobili... (1941.08.30-1941.09.09)
1595 Eigentümer: Société Nord-Africaine de Ventes Publiques, Paris, Western Glove Manufactoring Ltd, Pontypridd bei Cardiff, ... (1941.08.30-1941.09.27)
1635 Eigentümer: NV Straits Java Trading Co, Singapur, Hongkong & Shanghai Banking Corp und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H... (1941.09.01-1941.09.12)
1636 Eigentümer: Peninsular & Oriental Steam Navigation Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Henry Quast, Hamburg
... (1941.09.01-1941.09.12)
1144 Eigentümer: Ruth Rosenberg, Dagania/Palaestina
Pfleger: Dr. Hans G. Schmaltz, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
... (1941.09.01-1941.10.30)
1638 Eigentümer: Messrs. H.S. Viraney, Bombay, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Wa... (1941.09.02-1941.09.11)
1150 Eigentümer: United Potash Co Ltd, London
Pfleger: August Gerrens, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kaliumchlorid
Immobili... (1941.09.02-1941.10.06)
1151 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Eduard Wilkening, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier
Immob... (1941.09.02-1941.10.06)
1152 Eigentümer: D.J. Scott & Co, London
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Wecker
Immobilien: -
Unterneh... (1941.09.02-1941.10.27)
1637 Eigentümer: Wm. Jacks & Co, London
Pfleger: Gustavo de Vivanco, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Rohjute
Immobilien: -
U... (1941.09.03-1941.09.11)
1148 Eigentümer: Legge Bros (Export) Ltd, London
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Druckpapier
Immobi... (1941.09.04-1944.05.03)
919 Eigentümer: Nathan Kirschbaum, Johannesburg, Max Levy, Dr. Albesheim und unbekannte Eigentümer
Pfleger: Adolph Meyer, H... (1941.09.05-1941.09.16)
1641 Eigentümer: S.A. Latif & Sons, Lloyds Bank Ltd, beide Rawalpindi und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Ha... (1941.09.05-1941.09.16)
1164 Eigentümer: Bertha Gottlieb geb. Witte, Südafrika
Pfleger: vermutlich Hermann Burmester, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Imm... (1941.09.05-1941.09.17)
1147 Eigentümer: Curto Oelsner, Alexandria
Pfleger: W.H. Schaab, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier in Kisten
Immobilien:... (1941.09.05-1941.10.03)
1167 Eigentümer: Alfa Laval Ltd, Brentford
Pfleger: Dr. Guido Möhring, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Melkmaschinen und Ersat... (1941.09.05-1942.04.15)
1149 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Schlemmkreide und ... (1941.09.05-1942.07.01)
1182 Eigentümer: Hermann Erhard & Co, Sydney
Pfleger: Henry N.C. Yoosten, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Gummi Accroides gelb... (1941.09.05-1943.09.14)
1639 Eigentümer: K.A. Lester, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Paul Grosser, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Tischde... (1941.09.08-1941.09.16)
1640 Eigentümer: Kronheimer Ltd, Swakopmund
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Juteleinen
Immobilien: -
... (1941.09.08-1941.09.16)
1153 Eigentümer: Joseph Bonds & Jeans Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Ernst Andersen, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.09.08-1941.09.24)
1642 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Nägel
Immobil... (1941.09.09-1941.09.16)
1155 Eigentümer: London & Continental Export Co Ltd mbH
Pfleger: Dr. Alfred Theodor Ludwig Dormann, Hamburg
Ort: -
Waren: ... (1941.09.10-1944.08.12)
1647 Eigentümer: Rudolf Schuster Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Rucksäcke
Immobilien: -
... (1941.09.11-1941.09.20)
1156 Eigentümer: Cowan de Groot Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Ernst Andersen, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren... (1941.09.11-1941.09.26)
1643 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Glasware... (1941.09.12-1941.09.20)
1159 Eigentümer: Keep Brothers Ltd, London
Pfleger: Friedrich Wooge, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Schrauben und Muttern
Im... (1941.09.12-1944.10.14)
1652 Eigentümer: Everitt & Co Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: E... (1941.09.13-1941.09.26)
1158 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: ROGES Rohstoff-Handelsgesellschaft mbH, Berlin
Ort: Marseill... (1941.09.13-1945.02.07)
1646 Eigentümer: Kores Ltd, Bombay, The Chartered Bank of India, Australia & China, Rangun, und unbekannte Beteiligte
Pflege... (1941.09.15-1941.09.22)
1645 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Teile einer Ka... (1941.09.15-1941.09.24)
1157 Eigentümer: Nazib Elias, Port of Spain und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Sc... (1941.09.15-1941.10.20)
1162 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Möbel und Klei... (1941.09.16-1941.10.02)
1163 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Möbel der Mark... (1941.09.16-1941.10.02)
1161 Eigentümer: Torres-Guerra & Cie, Puerto Cabello und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hambu... (1941.09.16-1941.10.10)
1644 Eigentümer: Comp Cie Française de L´Afrique Occidentale, Cape Palmas/Liberia, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Willy ... (1941.09.17-1941.09.24)
1160 Eigentümer: Farmer & Co Ltd, Sydney
Pfleger: Heinrich Boysen, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Baumwollwaren
Immobilien: ... (1941.09.17-1941.10.18)
1165 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Friedrich Budelmann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Damenkleid... (1941.09.17-1942.08.10)
1648 Eigentümer: Mercantile Bank Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
War... (1941.09.18-1941.09.24)
1649 Eigentümer: Messrs Liberty Silk Stores, Bombay, Bankhaus Japhet & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Er... (1941.09.18-1941.09.24)
1166 Eigentümer: Royal Bank of Canada, Port of Spain und unbekannte Beteiligte
Pfleger: E. Schuster, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.09.18-1943.07.13)
1653 Eigentümer: A.T. Khorakiwalla & Co, Madras, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Adolf Radzuhn, Bremen
Ort: Bremen
Ware... (1941.09.22-1941.09.27)
1655 Eigentümer: Joneson & Co, Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremerhaven
War... (1941.09.22-1941.09.27)
1656 Eigentümer: Alexander Young Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
War... (1941.09.22-1941.09.27)
1654 Eigentümer: Indo-British & Continental Agency, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Adolf Radzuhn, Bremen
Ort: B... (1941.09.22-1941.09.29)
1651 Eigentümer: Rownson, Drew & Clydesdale Ltd, London, und T. Geddes Grant Ltd, Trinidad, sowie unbekannte Beteiligte
Pfle... (1941.09.22-1941.10.11)
1650 Eigentümer: Legge Bros Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: D... (1941.09.22-1941.10.15)
1169 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Max Mohr, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kunstseidengewebe
Im... (1941.09.22-1941.10.27)
1168 Eigentümer: Igevalio Cardoze, vermutlich Curaçao
Pfleger: Dr. Guido Möhring, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: in ... (1941.09.22-1942.02.05)
1657 Eigentümer: Compania do Buzi, Lissabon, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.09.23-1941.10.03)
1171 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Ernst Andersen, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Eisendraht und ... (1941.09.23-1942.02.09)
1658 Eigentümer: Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Paradichlorbenzol
... (1941.09.24-1941.10.03)
1660 Eigentümer: Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht, und Howaldt & Vollmer (Pty) Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg... (1941.09.25-1941.10.10)
920 Eigentümer: Adolph Löwenstein, Sydney, und unbekannte Eigentümer
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: ... (1941.09.25-1941.10.16)
1173 Eigentümer: Wilhelm Otto Boecking, New York
Pfleger: Heinz Möller, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehme... (1941.09.25-1942.01.19)
1170 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Adolph Hasche, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Baumwollene Matr... (1941.09.25-1942.06.03)
1659 Eigentümer: Lighting Trades Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Franz Heinrich Lampe, Bremen
Ort: Bremen
... (1941.09.27-1941.10.08)
1172 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: W.H. Schwab, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier
Immobilien... (1941.09.27-1941.10.13)
Open the next 100 entries ... (another 633 entries)
Go to the last entry ...
12 Volksvertretung (1410-2000)
13 Allgemeine und innere Staatsverwaltung (1655-2023)
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|