|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
11 Regierung
111 Senatskollegium
112 Regierungsorgane unter französischer Verfassung (1807-1815.12.31)
113 Regierungsorgane unter nationalsozialistischer Verfassung (1899-1954)
113-2 Innere Verwaltung (1933-1942)
113-3 Verwaltung für Wirtschaft, Technik und Arbeit (1933-1937)
113-5 Staatsverwaltung - Allgemeine Abteilung (1899-1949)
113-6 Staatsverwaltung - Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Sozialabteilung (1939.09.27-1952.02.29)
_ Verwaltungsakten (1939.11.08-1944.07.11)
_ Einzelfälle (1939.09.27-1952.02.29)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 1550 entries)
1115 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: ROGES, Rohstoffhandelsgesellschaft mbH, Berlin
Ort: Bordeaux... (1941.07.19-1944.12.22)
1578 Eigentümer: H.D. Winkler & Co, Kingston, Gillespie Bros & Co Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hermann Sc... (1941.07.21-1941.08.04)
1572 Eigentümer: Hausmann & Kaiser Ltd, Tanga, Standard Bank of South Africa, und weitere Beteiligte
Pfleger: Richard Wagner... (1941.07.21-1941.07.28)
1120 Eigentümer: The Marmite Food Extract Co Ltd, London
Pfleger: Wilhelm Schröder, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -... (1941.07.21-1942.03.31)
1570 Eigentümer: J.A. Ewing & Co Ltd, London, vielleicht von Tippelskirch & Co, Walvisbay, und unbekannte Beteilgte
Pfleger:... (1941.07.22-1941.07.25)
1569 Eigentümer: Compagnie des Chargeurs Réunis, Paris, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Reichsstelle für Holz, Berlin
Or... (1941.07.22-1941.07.28)
1116 Eigentümer: Thomas Taylor & Sons Ltd, London
Pfleger: Friedrich Budelmann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Baumwollgarn
... (1941.07.22-1941.08.20)
1603 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Glaswaren und Gumm... (1941.07.22-1941.08.25)
1571 Eigentümer: Boysen, Wulff & Co, Windhuk, und Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Ha... (1941.07.23-1941.07.28)
1113 Eigentümer: Rudolf Luria Ascher, London
Pfleger: Otto Thies, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen: Fir... (1941.07.23-1941.08.04)
1623 Eigentümer: Mercantile Bank of India Ltd, Bombay und Karatschi, sowie unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, H... (1941.07.23-1941.08.30)
1133 Eigentümer: Harrods (Buenos Aires) Ltd, Buenos Aires
Pfleger: Erich Bauer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papierserviett... (1941.07.23-1941.10.10)
1119 Eigentümer: Weber, Smith & Hoare Ltd, London
Pfleger: Gustavo de Vivanco, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Rohjute
Immobi... (1941.07.23-1944.10.19)
1573 Eigentümer: Ezra M. Hakkak & Sons Ltd, Bagdad, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Breme... (1941.07.24-1941.07.28)
1117 Eigentümer: Aug. & Geo. Fischer, London
Pfleger: Ernst Andersen, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Strophantus-Samen
Immob... (1941.07.24-1941.08.15)
1134 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Erich Bauer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Spiel- und Messing... (1941.07.24-1942.04.22)
1125 Eigentümer: Henry B. Simms, Sydney
Pfleger: Dr. Kurt Bussmann, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen: H... (1941.07.24-1943.10.20)
1126 Eigentümer: Ferdinand Kaufmann, vermutlich Frankreich
Pfleger: Paul Dahns, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Un... (1941.07.24-1943.10.20)
1574 Eigentümer: Rudolf Schuster Ltd, Windhuk
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Weißlagermetall
Immobi... (1941.07.25-1941.07.30)
1575 Eigentümer: Harrisons & Grossfield Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Brem... (1941.07.25-1941.07.30)
1577 Eigentümer: Howaldt & Vollmer (Pty) Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Türbänder und Tür... (1941.07.25-1941.08.04)
1590 Eigentümer: E. Surén, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Yellow-... (1941.07.25-1941.08.11)
1118 Eigentümer: Brounjohn & Howard Ltd, Whiteaway, Laidlaw & Co Ltd und L. Rees & Co Ltd, alle London
Pfleger: Ernst Anders... (1941.07.26-1941.10.01)
1580 Eigentümer: The Myer Emporium Ltd, Melbourne, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.07.28-1941.08.04)
1581 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Erdnüsse in Sc... (1941.07.28-1941.08.04)
1584 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, Hamburg und Shanghai, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.... (1941.07.28-1941.08.04)
1582 Eigentümer: Barclays Bank Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: W.H. Schwab, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Ch... (1941.07.29-1941.08.04)
1583 Eigentümer: Messrs Sampson, Adelaide, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: B... (1941.07.29-1941.08.06)
1596 Eigentümer: P. Kirpalani & Co, Bombay, sowie unbekannte Eigentümer in Navlakhi, Karatschi und Bombay und weitere unbekan... (1941.07.29-1941.08.13)
1585 Eigentümer: Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Trockenbackhefe "Fl... (1941.07.30-1941.08.09)
1123 Eigentümer: F.O.S. Bland, Aufenthalt unbekannt
Pfleger: Dr. Kurt Vermehren, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
U... (1941.07.30-1941.09.28)
1587 Eigentümer: Mercantile Bank of India Ltd, Kalkutta, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: ... (1941.07.31-1941.08.09)
1588 Eigentümer: Assam Oil Company Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Adolf Radzuhn, Bremen
Ort: Bremen
Waren... (1941.08.01-1941.08.11)
1592 Eigentümer: John Martin & Co, Adelaide, Ball & Welch Ltd, Manton & Sons Ltd, beide Melbourne, David Jones Ltd, Sydney, W... (1941.08.02-1941.08.09)
1616 Eigentümer: J. Botkofsky, Tel Aviv, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: E.F. Caesar Winkelmann, Hamburg
Ort: Hamburg
W... (1941.08.02-1941.08.25)
1122 Eigentümer: The Tinnevelly Senna Trading Co, Tuticorin
Pfleger: Heinrich Wendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Sennessch... (1941.08.02-1941.08.28)
915 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Kleemann und E. Berthold, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: U... (1941.08.03-1941.09.15)
1186 Eigentümer: Lulu Findeisen geb. Ruete, Fyfield on Ongar
Pfleger: Dr. Heinrich August Voss, Hamburg
Ort: -
Waren: -
I... (1941.08.03-1942.06.16)
1589 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Packpapier
Immo... (1941.08.04-1941.08.11)
1591 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Marmorkl... (1941.08.04-1941.08.11)
1600 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Ernst Missfeldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Holztüren
Imm... (1941.08.04-1941.11.04)
1618 Eigentümer: Yuills Ltd, London, Commercial Bank of Scotland Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. West... (1941.08.05-1941.08.29)
1594 Eigentümer: Max Emanuel & Co, London. und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremerhaven
W... (1941.08.06-1941.08.15)
1127 Eigentümer: Louise G. Höck geb.Fischer, Daytona Beach, Edward Fischer, Aufentshaltsort unbekannt, sowie James Fischer, M... (1941.08.06-1941.09.02)
1593 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Glas
Im... (1941.08.07-1941.08.15)
1128 Eigentümer: Julius Heinrich Albert Dietz, Brisbane
Pfleger: Dr. Hermann G. Kleinwort, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobi... (1941.08.07-1941.09.10)
1597 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westerman... (1941.08.08-1941.08.15)
1598 Eigentümer: Mercantile Bank of India Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Br... (1941.08.08-1941.08.15)
1599 Eigentümer: General Freight & Co Ltd, Barclay Bank Ltd, beide London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westerm... (1941.08.09-1941.08.15)
1601 Eigentümer: S. Hoffnung & Co Ltd, Brisbane, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Ahrens, Bremen
Ort: Bremen
Waren:... (1941.08.11-1941.08.15)
1602 Eigentümer: A.G. Kidston & Parker Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Breme... (1941.08.11-1941.08.18)
1129 Eigentümer: Bryant & May Ltd, London
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Maschinenteile
Immobilien... (1941.08.11-1941.09.10)
1621 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Gerhard Rickmann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Balmoralgrani... (1941.08.11-1941.10.07)
1630 Eigentümer: Les Fils de Ferd. Kron, Every Petit Bourg, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Paul Grosser, Hamburg
Ort: H... (1941.08.11-1941.10.14)
1613 Eigentümer: Geo.S. Yates & Co, Liverpool
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Tabak
Immobilien: -
Unte... (1941.08.12-1941.09.20)
1175 Eigentümer: Hans Israel, Melbourne
Pfleger: Dr. Hermann Naumann, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen:... (1941.08.12-1942.02.24)
1131 Eigentümer: Thonet-Mundus, Bielitz, und eventuell weitere Beteiligte
Pfleger: -
Ort: Hamburg
Waren: Stuhlmöbel
Immob... (1941.08.13-1941.08.21)
1604 Eigentümer: Jepa Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Weihnachtsb... (1941.08.13-1941.09.26)
1605 Eigentümer: Mercantile Bank of India, Singapur, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Brem... (1941.08.15-1941.08.29)
1606 Eigentümer: Geo.H. Penney & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
Ware... (1941.08.15-1941.08.29)
1607 Eigentümer: Siemssen & Co, Hongkong, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleg... (1941.08.15-1941.08.29)
1608 Eigentümer: Martins Bank Ltd, Liverpool, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
War... (1941.08.16-1941.08.29)
1146 Eigentümer: Hedwig Self geb. Martini, London
Pfleger: -
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen: -
Konten: -
Be... (1941.08.16-1941.09.04)
1135 Eigentümer: Rownson, Drew & Clydesdale Ltd, London
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: sanitäres St... (1941.08.16-1941.09.05)
918 Eigentümer: Paula Seligmann, Willy Lang und unbekannte Eigentümer
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.08.16-1941.09.16)
1617 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremerhaven
Waren: Gewebe au... (1941.08.18-1941.08.29)
1609 Eigentümer: David Jones Ltd, Sydney, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: No... (1941.08.18-1941.08.30)
917 Eigentümer: Alfred Benno Dohrsbock und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Umzu... (1941.08.18-1941.09.15)
1610 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Fahrrads... (1941.08.19-1941.08.30)
1611 Eigentümer: Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Hamburg und Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. We... (1941.08.19-1941.09.16)
1143 Eigentümer: Lewis Hawkins & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Ware... (1941.08.19-1942.08.08)
1615 Eigentümer: Standard Bank of South Africa und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamburg
War... (1941.08.20-1941.08.24)
1614 Eigentümer: D.W. Greenhough & Son Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Breme... (1941.08.20-1941.10.08)
1136 Eigentümer: Siegmund Webelmann, Pau, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Johannes Hets, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Ri... (1941.08.20-1941.10.10)
1620 Eigentümer: Charles Morgan & Co Ltd, London und Buenos Aires, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Ernst Andersen, Hambur... (1941.08.21-1941.08.27)
1141 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Ernst Julius Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kakao... (1941.08.21-1941.09.09)
1138 Eigentümer: A. Pillet & Co, Paris
Pfleger: Otto Sax
Ort: Hamburg
Waren: nicht bekannt
Immobilien: -
Unternehmen: -
... (1941.08.21-1944.05.26)
1137 Eigentümer: Manufacture de Bideaux A. Sidoux, Saint Quentin
Pfleger: Otto Sax, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Baumwolle
... (1941.08.21-1944.06.16)
1612 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Albako-Kakaopulver... (1941.08.22-1941.09.12)
1130 Eigentümer: Michel Michelsen, Bombay
Pfleger: Dr. Kurt Mittelstein, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehm... (1941.08.22-1941.09.24)
1624 Eigentümer: J.A. Ewing & Co Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.08.23-1941.08.24)
1625 Eigentümer: Bankhaus Guiness, Mahon & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Br... (1941.08.23-1941.08.29)
1626 Eigentümer: R. Dundas Smith & Sons, H. Greiff, beide Sydney, und weitere Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Or... (1941.08.23-1941.08.29)
1139 Eigentümer: Etablissements Kuhlmann, Paris
Pfleger: Hermann Schuldt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Farbe
Immobilien: -... (1941.08.23-1942.02.06)
1627 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Toilette... (1941.08.26-1941.08.30)
1145 Eigentümer: Bertha Roedler geb. Hoff, Alberta, Otto Roedler, Aid-Vopore, sowie die Kinder des Edward Hoff, Berkeley
Pfl... (1941.08.26-1941.09.04)
1140 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Berechtigte
Pfleger: Hans Lexzau, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Leere Eichenfässe... (1941.08.26-1941.09.20)
1629 Eigentümer: S. Hoffnung & Co, London und Brisbane, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Ahrens, Bremen
Ort: Bremen
... (1941.08.27-1941.09.04)
1633 Eigentümer: Mercantile Bank Ltd, Madras, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
War... (1941.08.28-1941.09.11)
1154 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer
Pfleger: Dr. Kai Neckels, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Umzugsgut
Immobilien: -
Unt... (1941.08.28-1941.10.20)
1631 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Stühle der Mar... (1941.08.29-1941.09.11)
1632 Eigentümer: Meger, Twentyham & Co Ltd, Bank Guiness, Mahon & Co, beide London und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Er... (1941.08.29-1941.09.11)
1634 Eigentümer: Henry Waugh & Co Ltd, Singapur
Pfleger: Otto Laeisz, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Schiefertafeln
Immobili... (1941.08.30-1941.09.09)
1595 Eigentümer: Société Nord-Africaine de Ventes Publiques, Paris, Western Glove Manufactoring Ltd, Pontypridd bei Cardiff, ... (1941.08.30-1941.09.27)
1635 Eigentümer: NV Straits Java Trading Co, Singapur, Hongkong & Shanghai Banking Corp und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H... (1941.09.01-1941.09.12)
1636 Eigentümer: Peninsular & Oriental Steam Navigation Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Henry Quast, Hamburg
... (1941.09.01-1941.09.12)
1144 Eigentümer: Ruth Rosenberg, Dagania/Palaestina
Pfleger: Dr. Hans G. Schmaltz, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
... (1941.09.01-1941.10.30)
1638 Eigentümer: Messrs. H.S. Viraney, Bombay, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Hamburg
Wa... (1941.09.02-1941.09.11)
1150 Eigentümer: United Potash Co Ltd, London
Pfleger: August Gerrens, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kaliumchlorid
Immobili... (1941.09.02-1941.10.06)
1151 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Eduard Wilkening, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier
Immob... (1941.09.02-1941.10.06)
Open the next 100 entries ... (another 683 entries)
Go to the last entry ...
12 Volksvertretung (1410-2000)
13 Allgemeine und innere Staatsverwaltung (1655-2023)
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|