|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
11 Regierung
111 Senatskollegium
112 Regierungsorgane unter französischer Verfassung (1807-1815.12.31)
113 Regierungsorgane unter nationalsozialistischer Verfassung (1899-1954)
113-2 Innere Verwaltung (1933-1942)
113-3 Verwaltung für Wirtschaft, Technik und Arbeit (1933-1937)
113-5 Staatsverwaltung - Allgemeine Abteilung (1899-1949)
113-6 Staatsverwaltung - Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Sozialabteilung (1939.09.27-1952.02.29)
_ Verwaltungsakten (1939.11.08-1944.07.11)
_ Einzelfälle (1939.09.27-1952.02.29)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 1300 entries)
1480 Eigentümer: E.D. & F. Man, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Walter Grimm, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: J... (1941.03.27-1941.05.28)
1046 Eigentümer: Arnold Böhmer, vermutlich Palaestina
Pfleger: Dr. Zahn, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehm... (1941.03.27-1941.06.16)
1065 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Türen
Immobilien:... (1941.03.27-1941.10.21)
1056 Eigentümer: Peninsular & Oriental Steam Navigation Co, London
Pfleger: Henry Quast, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kokos... (1941.03.27-1944.03.29)
737 Eigentümer: Damodar Dass Chewan, Lahore, Harjé Ual Radna Krishan und Dewan Chaud Pamalad Loha Mandi, Amritsar
Pfleger: ... (1941.03.28-1941.04.08)
738 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, Hamburg, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westerma... (1941.03.28-1941.04.08)
1062 Eigentümer: The Southern Whaling & Sealing Co Ltd, London
Pfleger: August Köttl, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Eisenfäs... (1941.03.28-1941.05.05)
1399 Eigentümer: George & Branday, Kingston, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Reinhard Bommer, Hamburg
Ort: Hamburg
Ware... (1941.03.28-1941.05.13)
1484 Eigentümer: Rudolf Schuster Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Federlagen, Lampen und Sp... (1941.03.28-1941.05.28)
739 Eigentümer: Jashbhai P. Patal, Lindi, und John Meinert, Windhuk
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: ... (1941.03.29-1941.04.08)
1061 Eigentümer: Fischer Bearings Co Ltd, Wolverhampton
Pfleger: H. Meyer-Ahrens, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kugellager
... (1941.03.29-1941.04.26)
1418 Eigentümer: Société Commerciale de l'Ouest Africaine, Douala
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Koloni... (1941.03.29-1941.05.07)
1060 Eigentümer: Clarke & Smith Ltd, London
Pfleger: Hans Stoye, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: persische Kitzfelle
Immobili... (1941.03.29-1943.04.19)
1939 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, London und Shanghai, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr.... (1941.03.30-1943.07.05)
741 Eigentümer: Luengo Bros
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Transporteimer und Bottiche
Immobilien: -... (1941.03.31-1941.04.08)
744 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann und E. Berthold, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Teppich... (1941.03.31-1941.04.08)
742 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Schafwolle
Immob... (1941.04.01-1941.04.07)
1064 Eigentümer: Hambros Bank Ltd, London
Pfleger: Hermann Nagel, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: getrocknete Pflaumen
Immobi... (1941.04.01-1944.04.26)
745 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann und E. Berthold, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Sicherh... (1941.04.02-1941.04.08)
1048 Eigentümer: Ernst Eckstein, vormals Prag
Pfleger: -
Ort: Hamburg
Waren: Umzugsgut
Immobilien: -
Unternehmen: -
Kon... (1941.04.02-1941.04.18)
1407 Eigentümer: Arbor Trading Ltd, London
Pfleger: Deutsche Forst- und Holzwirtschaftsgesellschaft mbH, Berlin
Ort: Hambur... (1941.04.02-1941.05.05)
1473 Eigentümer: Alb. Greaves Timber Ltd, Manchester
Pfleger: Deutsche Forst- und Holzwirtschaftsgesellschaft mbH, Berlin
O... (1941.04.02-1941.05.29)
755 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Aug. Gerrens, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Ammoniak
Immobil... (1941.04.03-1941.04.15)
1420 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann und Otto Helm, Hamburg
Ort: Hamburg
W... (1941.04.03-1941.05.07)
1762 Eigentümer: Bejonjee & Co, Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Hans Becker, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Kolo... (1941.04.03-1942.01.31)
748 Eigentümer: Swift & Co Pty Ltd, Sydney
Pfleger: Dr. Ascan Lutteroth, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Natriumsulfid
Immob... (1941.04.04-1941.04.12)
749 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Fensterpro... (1941.04.05-1941.04.10)
1067 Eigentümer: Moet & Chandon, Epernay
Pfleger: Caesar Fera, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Champagner
Immobilien: -
Unte... (1941.04.05-1941.05.13)
752 Eigentümer: Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht, und S.R. Forbes, Pretoria
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
... (1941.04.07-1941.04.12)
753 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Otto Sax, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier
Immobilien: -... (1941.04.07-1941.04.12)
751 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Reichsstelle für Holz, Berlin
Ort: Hamburg
Waren: Holzschwe... (1941.04.07-1941.04.17)
1404 Eigentümer: Asok Brothers, Bombay
Pfleger: Christian Ballauf, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Chromoersatzkarton
Immobil... (1941.04.07-1941.05.02)
1426 Eigentümer: Daarnhouwer & Co Ltd, London
Pfleger: Hermann Jungheinrich, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Tee
Immobilien: ... (1941.04.07-1941.05.14)
754 Eigentümer: Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht, Koch & Schmidt, Windhuk, und Boysen, Wulff & Co, Windhuk
Pfleger: Adolp... (1941.04.08-1941.04.12)
750 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Kleemann und Otto Helm, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Ätz... (1941.04.08-1941.04.15)
756 Eigentümer: Barclays Bank Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
Waren... (1941.04.08-1941.04.15)
1783 Eigentümer: Wigglesworth & Co Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Wilhelm G. Clasen, Hamburg
Ort: Neapel u... (1941.04.08-1942.06.29)
758 Eigentümer: Rudolf Schuster Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Seladonschirme
Immobilie... (1941.04.09-1941.04.17)
1402 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Carl Hartmann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Verzinkte Sturml... (1941.04.09-1941.05.14)
759 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Roßhaar
I... (1941.04.10-1941.04.17)
1071 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: W.H. Schwab, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier
Immobilien... (1941.04.12-1941.05.13)
1075 Eigentümer: Basil B. Mills und Ehefrau Liselotte geb. Engelhard, London
Pfleger: Hans Madlung, Hamburg
Ort: -
Waren: ... (1941.04.15-1941.05.09)
760 Eigentümer: Stephen Fraser Ltd und British East Africa Co Ltd, beide London
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamb... (1941.04.16-1941.04.21)
762 Eigentümer: Krabbenhöft & Lampe, Lüderitzbucht, und Rudolf Schuster Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: H... (1941.04.16-1941.04.22)
771 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Otto Klöning, Bremen
Ort: Bremen
Waren: Leinölfirnis
Immob... (1941.04.16-1941.04.28)
763 Eigentümer: N.J. Amin, Tanga, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Verzinkt... (1941.04.17-1941.04.22)
1412 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Hermann Janssen, Bremen
Ort: Hamburg
Waren: Jute und Ro... (1941.04.17-1941.05.10)
1406 Eigentümer: Charles Morgan & Co Ltd, London
Pfleger: Christian Ballauf, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Papier
Immobilie... (1941.04.18-1941.05.02)
1411 Eigentümer: Esonia Ltd, London
Pfleger: Dr. Rudolph Martin, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Nagelfeilen
Immobilien: -
U... (1941.04.18-1941.05.13)
1073 Eigentümer: Willie R.V. Forbes und Ehefrau Gertrud geb. Wuelfert, London
Pfleger: Dr. Friedrich Ernst Bohnert, Hamburg
... (1941.04.18-1941.05.20)
1898 Eigentümer: Max Emanuel & Co Ltd, London, Johnson & Jörgensen Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Adolf Rad... (1941.04.18-1942.05.28)
1398 Eigentümer: Mercantile Bank of India Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Hamburg
Ort: H... (1941.04.19-1941.04.30)
1403 Eigentümer: Melchers & Co Ltd, Bagdad
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
Waren: Teegläser
Immobilien: -
... (1941.04.19-1941.05.03)
765 Eigentümer: Stinnes Agencies Ltd, Kapstadt
Pfleger: Dr. Kleemann und E. Berthold, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Röntgen... (1941.04.20-1941.04.24)
767 Eigentümer: Robert Bryce & Co Ltd, London
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Magnesiumkarbonat
Immo... (1941.04.21-1941.04.26)
1428 Eigentümer: Gill & Duffus (Cocoa) Ltd, London
Pfleger: Hans Krüger, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Rohkakao
Immobilien:... (1941.04.21-1941.05.13)
1072 Eigentümer: P.J. Carras, Chios/Griechenland
Pfleger: -
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unternehmen: Reederei
Konten:... (1941.04.21-1941.05.21)
768 Eigentümer: Essa Hassim, Durban, und Radue & Co, Kingwilliamstown
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: ... (1941.04.22-1941.04.25)
770 Eigentümer: C.F. Bally Shoe Factory Ltd, Kapstadt
Pfleger: Richard Wagner, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Absatzpappe
I... (1941.04.22-1941.04.29)
772 Eigentümer: F.E. Rochussen, Melbourne, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: ... (1941.04.23-1941.04.26)
769 Eigentümer: Rudolf Schuster Ltd, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Danda White Waste
Immobi... (1941.04.23-1941.04.28)
1074 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Wilhelm Schönherr, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Manufakturwa... (1941.04.24-1941.05.08)
1405 Eigentümer: National Bank of India Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Brem... (1941.04.25-1941.04.30)
1400 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Maschine... (1941.04.25-1941.05.02)
1401 Eigentümer: Seligson & Clare Ltd, Johannesburg, und Hunt, Leuchars & Hepburn, London
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Or... (1941.04.25-1941.05.02)
1432 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, Hamburg und London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Nico... (1941.04.25-1941.05.13)
1433 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, Hamburg und London, sowie unbekannte Beteiligte
Pfleger: Ni... (1941.04.25-1941.05.13)
1434 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, Hamburg und London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Nico... (1941.04.25-1941.05.13)
1078 Eigentümer: Farmer & Co Ltd, Sydney
Pfleger: Julius Rietdorf, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Seife
Immobilien: -
Unter... (1941.04.25-1941.06.18)
1408 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. Reinhold Kleemann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Glaubers... (1941.04.28-1941.05.03)
1410 Eigentümer: Gordan & Gotch Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren:... (1941.04.28-1941.05.12)
1079 Eigentümer: Johanna Heckscher, Palaestina
Pfleger: Dr. Walter Mosich, Hamburg
Ort: -
Waren: -
Immobilien: -
Unterne... (1941.04.28-1941.06.20)
1414 Eigentümer: Mercantile Bank of India Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Br... (1941.04.29-1941.05.07)
1419 Eigentümer: Alex. Pickering & Co Ltd, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Heinrich Jungheinrich, Hamburg
Ort: H... (1941.04.29-1941.05.10)
1415 Eigentümer: Lea Elliott Ltd, London
Pfleger: Otto Laeisz, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Sperrholz
Immobilien: -
Unter... (1941.04.30-1941.05.07)
1417 Eigentümer: Metje & Ziegler (Pty) Ltd, Walvisbay
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Winkeleisen
Immo... (1941.04.30-1941.05.07)
1971 Eigentümer: Shewan, Tomes & Co Ltd, Hongkong, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. Ernst Graef, Hamburg
Ort: Neapel ... (1941.04.30-1943.07.03)
1413 Eigentümer: Lotte Bock, früher Berlin, jetzt Australien, und Else Knape geb. Bock, Berlin
Pfleger: Heinrich Dorn
Ort: ... (1941.05.02-1941.05.07)
1424 Eigentümer: United Traders Ltd, Kingstown/St. Vincent
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Feuerverzink... (1941.05.02-1941.05.09)
1425 Eigentümer: Veriato de Oliveira, Lourenço Marques
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Baumwollgarn
Im... (1941.05.02-1941.05.09)
1421 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Glaswaren
... (1941.05.02-1941.05.13)
1422 Eigentümer: Macdonald Hamilton & Co, Melbourne, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg... (1941.05.02-1941.05.13)
1423 Eigentümer: D.J. Scott & Co, London, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: E. Schuster, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Emai... (1941.05.02-1941.05.13)
1467 Eigentümer: Mulder & Son Ltd, London
Pfleger: Gerhard Ludwig, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Pfeffer
Immobilien: -
Unt... (1941.05.02-1941.05.24)
1438 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: W. Schönherr, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Golfanzüge
Immob... (1941.05.05-1941.05.08)
1427 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Carl Hartmann, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Reinwollene Klei... (1941.05.05-1941.05.09)
1430 Eigentümer: Swift & Co Pty Ltd, Sydney
Pfleger: Dr. Lutteroth, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Natriumsulfat
Immobilien:... (1941.05.05-1941.05.13)
1436 Eigentümer: Boysen, Wulff & Co, Windhuk
Pfleger: Adolph Meyer, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Möbelpflegemittel
Immobil... (1941.05.05-1941.05.13)
1429 Eigentümer: The Chartered Bank of India, Australia & China, Hamburg und Karatschi, sowie unbekannte Beteiligte
Pfleger:... (1941.05.05-1941.05.16)
1431 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Holzmöbel
Immob... (1941.05.06-1941.05.13)
1450 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Otto Sax, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Möbel
Immobilien: -
... (1941.05.06-1941.05.20)
1463 Eigentümer: The Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Hamburg, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann,... (1941.05.06-1941.05.22)
1435 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Dr. O.F. Krichhauff, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Lederetuis... (1941.05.07-1941.05.13)
1439 Eigentümer: Banco di Roma, Bagdad, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Westermann, Bremen
Ort: Bremen
Waren: Na... (1941.05.08-1941.05.16)
1440 Eigentümer: John Palmer jr & Co, London, und S. Oppenheimer & Co Ltd, Rangun, sowie unbekannte Beteiligte
Pfleger: Dr. ... (1941.05.08-1941.05.16)
1462 Eigentümer: The Hongkong & Shanghai Banking Corp, Hamburg und Shanghai, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: H.C.W. Weste... (1941.05.08-1941.05.22)
1900 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte an der Ladung des Schiffs "Tannenfels"
Pfleger: ROGES, Rohstoffhandels... (1941.05.08-1942.05.29)
1442 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren: Werkzeuge
Immob... (1941.05.09-1941.05.16)
1444 Eigentümer: H. Beinssen Pty Ltd, Sydney, und unbekannte Beteiligte
Pfleger: C.F. Behrendt, Hamburg
Ort: Hamburg
Waren... (1941.05.09-1941.05.16)
1465 Eigentümer: Unbekannte Eigentümer und Beteiligte
Pfleger: Adolf Radzuhn, Bremen
Ort: Bremen
Waren: Zinnwaren, Schreib... (1941.05.09-1941.05.23)
Open the next 100 entries ... (another 933 entries)
Go to the last entry ...
12 Volksvertretung (1410-2000)
13 Allgemeine und innere Staatsverwaltung (1655-2023)
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|