|
Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
41 Althamburgisches Gebiet
411 Vorstädte
412 Geestlande
412-1 Landherrenschaft Hamm und Horn (1739-1866)
_ Protokolle verschiedenen Inhalts (1739.10.31-1866)
_ Organisation (1811.08-1826)
_ Landherr (1826-1831.07.06)
_ Beamte (1787-1831)
_ Verwaltung (1778-1833.05.14)
_ Abrechnungen (1777-1832.05.08)
_ Abgaben (1742-1837.07.28)
_ Domänen (1765-1827.11.27)
_ Bevölkerung (1778-1830)
_ Personenstand (1765-1859)
_ Heimat- und Bürgerrecht (1797-1832)
_ Fremde und Dienstboten (1775-1830)
_ Vermessungswesen (1821-1828)
_ Grenzsachen (1779-1830)
_ Gewässer, Gräben (1690-1830)
_ Dorfschaften (1814-1830)
_ Vogteien (1791-1815)
_ Gemeinheitsgründe (1611-1830)
_ Jagd und Fischerei (1712-1828)
_ Gerichtsverfassung und -verfahren (1799.03.18-1850.05.13)
_ Zivilsachen (1778-1836.11.10)
_ Familienrechtliche Sachen (1783-1849.12)
_ Erbrechtliche Sachen (1645.04.29-1833.12.10)
_ Grundeigentum und Hypotheken (18. Jh.-1843)
_ Strafsachen (1784-1830)
_ Öffentliche Ordnung und Sicherheit (18. Jh.-1830)
_ Feuerlöschwesen (1783-1829)
_ Straßen, Wege, Brücken (1775-1830)
_ Wasserversorgung (1780)
_ Beleuchtung (1804-1816)
_ Baupolizei (1767-1830)
_ Kirchliches (1693-1830)
_ Schulwesen (1693-1831)
_ Öffentliche Wohltätigkeit (1779-1830)
_ Sterbekassen (1818.07.11-1830.10.02)
_ Medizinalwesen (18. Jh.-1907)
_ Militärwesen (1781-1831)
_ Post (1781)
_ Gewerbe und Industrie
_ Allgemeines
_ Bäcker
_ Barbiere
_ Brauer
_ Brenner
_ Glaser
_ Hochzeiten- und Leichenbitter
_ Kattunfabriken
_ Klempner
_ Krämer
_ Märkte
_ Maler
_ Maurer
_ Müller
_ Musikanten
_ Papiermühlen
_ Rademacher
_ Riemer
_ Salmiakfabrik
_ Schankkonzessionen und Wirtschaftsbetrieb
_ Schlachter
2161 Verbot der Fleischlieferung nach der Landherrenschaft Bill- und Ochsenwärder durch die Schlachter vom Stadtdeich und im ... (1779)
2162 das auf Ersuchen von Johann Gerhard Gramcko, Schlachter am Stadtdeich, erneuerte Mandat vom 7. Dezember 1770 wegen Herei... (1779)
2163 Schlachterkonzession für Johann Jürgen Gramcko auf dem Stadtdeich (1781)
2164 Benachteiligung des privilegierten Schlachters auf dem Deich Johann Jürgen Gramcko durch nicht privilegierte (1789)
2165 Bekanntmachung, betreffend das Verbot des Hereinpraktizierens frischgeschlachteten Fleisches in die Stadt (1805)
2166 Verbot an das Amt der Knochenhauer, die hinter Borgfelde belegene Koppel mit Ochsenblut zu düngen (1810)
2167 Maßregelung des nicht privilegierten Schlachters Peter Konrad Taube in Horn (1816)
2168 Die 1817 Johann Diedrich David Allers als Nachfolger von Johann Andreas Schubarth verliehene Schlachterkonzession im Neu... (1817)
_ Schlosser
_ Seifenfabriken
_ Töpfer
_ Walkmühle
_ Weber
_ Ziegelei
_ Zigarrenverkauf
_ Zimmerleute
412-2 Waldherrenschaft (1640-1876)
412-3 Landherrenschaft der Geestlande (1815-1923)
412-4 Ortschaften
412-5 Mairien
413 Marschlande
414 Ritzebüttel
415 Bergedorf und Vierlande
416 Gemeinschaftliche Verwaltung
42 Bis 1937 schleswig-holsteinisches Gebiet
43 Bis 1937 hannoversches Gebiet
44 Gesamtgebiet seit 1938 (Bezirksverwaltung)
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
|